变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 2017-10-30 | 2018-11-02 | 2018-12-07 |
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;中国证监会批准的其它证券业务。 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;代销金融产品;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;证券投资基金托管;中国证监会批准的其它证券业务。 | 2018-12-07 | |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:经营证券业务许可证、审批文件号:; | 审批文件名称:经营证券业务许可证、审批文件号:; | 2018-12-07 |
其他事项备案 | 2018-07-31 | ||
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 352513.4979 | 700000 | 2017-11-10 |
章程备案 | 2016-07-12 | 2017-10-30 | 2017-11-10 |
其他事项备案 | 2017-10-31 | ||
其他事项备案 | 2017-04-25 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:戎蓓;监事:王晓荷;董事:陶长春;董事:张小威;监事:向晖;监事:朱秉青;董事:邱海洋;总经理:王连志;董事:陈志升;董事:郭忠杰;董事长:牛冠兴;董事:何拄峰;监事:李萱;监事:解庆丰;董事:王连志;监事:尹书军;监事:曲国辉; | 董事:王连志;董事:崔利国;职工监事:赵敏;职工监事:田晔;董事:曲晓辉;董事长:施洪祥;董事:张小威;董事:陈志升;董事:何拄峰;董事:叶柏寿;总经理:王连志;监事:刘纯亮;董事:祝要斌; | 2016-11-18 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-18 |
其他事项备案 | 91440300792573957K | 2016-05-13 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-13 |
其他事项备案 | 截止2012年底,共有分支机构127家(其中5家分公司,122家营业部),2013年度新设营业部27家(其中市外新设26家,广东省潮州、东莞、清远、韶关、云浮、肇庆各新设2家;广东省河源、中山新设1家;北京、上海、广西玉林、湖北黄冈、江西宜春、浙江宁波、浙江诸暨、山东招远、四川成都和宜宾各新设1家;浙江嘉兴新设2家。) | 截止2015年底,共有分支机构214家,新增市外分支机构60家(分公司24家,营业部36家)。 | 2016-05-05 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-10-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:牛冠兴; | 法定代表人:王连志; | 2015-06-26 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-06-26 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-03-25 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 319999.3145 | 352513.4979 | 2015-03-25 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-02-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:解庆丰;监事:张军;董事长:牛冠兴;副董事长:王彦国;董事:青松;董事:王连志;董事:陈志升;总经理:王连志;董事:杨青;监事:曲国辉;监事:王晓荷;监事:尹书军;董事:邱海洋;董事:何拄峰;监事:向晖;董事:陶长春;监事:李萱; | 董事:戎蓓;董事:王连志;监事:向晖;董事长:牛冠兴;监事:解庆丰;总经理:王连志;监事:李萱;董事:陶长春;董事:张小威;监事:尹书军;董事:邱海洋;监事:王晓荷;董事:陈志升;董事:何拄峰;监事:朱秉青;监事:曲国辉;董事:郭忠杰; | 2014-06-19 |
更多>>视频联播