变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-11-04 | ||
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市福田区深南中路2068号华能大厦5、33、35-36、38-41层 | 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔楼9层、29-31层、34-41层 | 2018-09-04 |
章程备案 | 2018-05-24 | 2018-07-26 | 2018-09-04 |
章程备案 | 2016-08-25 | 2018-05-24 | 2018-07-19 |
2018-07-19 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:王慧农; | 总经理:王平洋; | 2018-07-13 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:房向东;董事:陈敏生;副董事长:谷碧泉;董事:王平洋;董事:孟晶;董事:俞浩;董事:李平;董事:刘东东; | 董事:刘东东;董事:房向东;董事:李平;董事:李明;副董事长:黄历新;董事:孟晶;董事:俞浩;董事:王平洋; | 2018-02-05 |
章程备案 | 2016-04-13 | 2016-08-25 | 2017-03-23 |
2017-03-23 | |||
2017-03-17 | |||
章程备案 | 1900-01-01 | 2016-04-13 | 2017-03-17 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2016-04-13 | 2017-03-13 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 264299.4398 | 396449.1597 | 2017-03-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2017-03-13 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:刘东东;董事:陈敏生;董事:房向东;副董事长:谷碧泉;董事:孟晶;董事:王慧农;董事:刘世超;董事:李平; | 董事:俞浩;董事:王平洋;董事:房向东;副董事长:谷碧泉;董事:刘东东;董事:李平;董事:陈敏生;董事:孟晶; | 2017-03-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:刘世超;监事:崔伯山;其他董事:刘东东;总经理:王慧农;其他董事:陈敏生;其他董事:李平;监事:李英辉;监事:陈学顺;监事:王亚军;其他董事:谷碧泉;其他董事:房向东;其他董事:王慧农;其他董事:孟晶;董事长:高自民;法定代表人:高自民;监事:王文杰;监事:马凤鸣;监事:龙庆祥; | 法定代表人:熊佩锦;监事:王亚军;其他董事:房向东;其他董事:刘世超;其他董事:李平;监事:崔伯山;监事:王文杰;总经理:王慧农;其他董事:孟晶;监事:李英辉;监事:马凤鸣;监事:陈学顺;其他董事:谷碧泉;监事:龙庆祥;董事长:熊佩锦;其他董事:陈敏生;其他董事:王慧农;其他董事:刘东东; | 2016-07-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:李平;董事长:高自民;董事:孟晶;监事:陈学顺;监事:崔伯山;监事:王亚军;董事:王慧农;董事:房向东;监事:王文杰;监事:马凤鸣;董事:刘东东;董事:谷碧泉;监事:龙庆祥;总经理:王慧农;董事:陈敏生;监事:李英辉;董事:刘世超; | 副董事长:谷碧泉;监事:马凤鸣;董事:孟晶;董事:王慧农;监事:龙庆祥;监事:王文杰;监事:王亚军;董事:房向东;董事:李平;监事:陈学顺;董事:刘东东;监事:李英辉;董事:陈敏生;监事:崔伯山;董事长:熊佩锦;董事:刘世超;总经理:王慧农; | 2016-07-08 |
其他事项备案 | 91440300192241158P | 2016-07-08 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:马凤鸣;董事:王慧农;董事长:高自民;董事:刘世超;监事:王亚军;董事:孙更生;监事:龙庆祥;监事:陈学顺;董事:李平;董事:孟晶;监事:崔伯山;总经理:王慧农;董事:房向东;监事:李英辉;监事:王文杰;董事:陈敏生;董事:谷碧泉; | 董事:谷碧泉;监事:崔伯山;董事:陈敏生;董事:孟晶;监事:李英辉;董事:王慧农;董事长:高自民;监事:龙庆祥;董事:李平;监事:马凤鸣;董事:刘东东;监事:王文杰;总经理:王慧农;董事:房向东;董事:刘世超;监事:王亚军;监事:陈学顺; | 2015-05-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:王文杰;董事:孙更生;董事:王慧农;监事:陈学顺;董事:谷碧泉;董事:李平;监事:黄历新;总经理:王慧农;监事:龙庆祥;监事:崔伯山;董事:房向东;董事长:高自民;监事:马凤鸣;董事:贾文心;董事:陈敏生;监事:王亚军;董事:刘世超; | 监事:李英辉;董事:刘世超;董事:房向东;董事:孙更生;监事:王亚军;董事:陈敏生;监事:马凤鸣;董事:孟晶;监事:陈学顺;董事:李平;总经理:王慧农;董事:王慧农;监事:王文杰;监事:崔伯山;董事:谷碧泉;监事:龙庆祥;董事长:高自民; | 2014-10-24 |
更多>>视频联播