变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 易仙龙(职工监事);虞德清(职工董事);韩玮(董事);刘娜娜(职工监事);蔡海鸿(监事会主席);李小林(职工董事);盛林隽(董事);许清彬(董事);樊宏州(董事长);林明慨(监事); | 李小林(职工董事);虞德清(职工董事);盛林隽(董事);韩玮(董事);樊宏州(董事长);林明慨(监事);许清彬(董事);蔡海鸿(监事会主席);刘娜娜(职工监事); | 2024-04-28 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 章程记载的经营范围:开展吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借,从事借记卡业务,代理发行、代理兑付、承销政府债券,代理收付款项及保险兼业代理(法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险,许可证有效期至2020年1月6日),经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:银行业务;保险业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2023-09-06 |
章程备案 | 2023-06-25 | 2023-06-25 | 2023-09-06 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许清彬(董事);刘娜娜(职工监事);陈从永(董事);樊宏州(董事长);蔡海鸿(监事会主席);汪明来(董事);林明慨(监事);方道义(董事);降梅(财务负责人); | 易仙龙(职工监事);李小林(职工董事);虞德清(职工董事);盛林隽(董事);韩玮(董事);许清彬(董事);刘娜娜(职工监事);樊宏州(董事长);蔡海鸿(监事会主席);林明慨(监事); | 2023-09-06 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 章程记载的经营范围:开展吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借,从事借记卡业务,代理发行、代理兑付、承销政府债券,代理收付款项及保险兼业代理(法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险,许可证有效期至2020年1月6日),经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:银行业务;保险代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2023-09-06 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 许清彬;深圳飞达易通商贸有限公司;珠海联骏发展有限公司;淮南通商农村商业银行股份有限公司;珠海金盈涞贸易发展有限公司;安徽省联华资产投资管理有限公司;珠海市泰锋电业有限公司;张显杰;林志强;珠海金泰和投资有限公司;珠海市海纳房产开发有限公司 | 非发起人;许清彬;深圳飞达易通商贸有限公司;珠海联骏发展有限公司;珠海市泰锋电业有限公司;淮南通商农村商业银行股份有限公司;珠海金盈涞贸易发展有限公司;安徽省联华资产投资管理有限公司;张显杰;林志强;珠海市海纳房产开发有限公司;珠海金泰和投资有限公司 | 2023-01-19 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 21920万元 | 30000万元 | 2023-01-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许清彬(董事);刘娜娜(职工监事);张显杰(董事);樊宏州(董事长);蔡海鸿(监事会主席);汪明来(董事);林明慨(监事);方道义(董事); | 许清彬(董事);刘娜娜(职工监事);陈从永(董事);樊宏州(董事长);蔡海鸿(监事会主席);汪明来(董事);林明慨(监事);方道义(董事); | 2022-07-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 方道义 | 樊宏州 | 2021-08-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许清彬(董事);刘娜娜(职工监事);张显杰(董事);方道义(董事长);樊宏州(董事);蔡海鸿(监事会主席);汪明来(董事);林明慨(监事); | 许清彬(董事);刘娜娜(职工监事);张显杰(董事);樊宏州(董事长);蔡海鸿(监事会主席);汪明来(董事);林明慨(监事);方道义(董事); | 2021-08-20 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 20000万元 | 21920万元 | 2020-09-15 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 卢善军 | 方道义 | 2020-09-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 许清彬(董事);刘娜娜(职工监事);张显杰(董事);卢善军(董事长);樊宏州(董事);蔡海鸿(监事会主席);汪明来(董事);林明慨(监事); | 许清彬(董事);刘娜娜(职工监事);张显杰(董事);方道义(董事长);樊宏州(董事);蔡海鸿(监事会主席);汪明来(董事);林明慨(监事); | 2020-09-15 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生备案 | 2020-01-19 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生备案 | 2018-12-27 | |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生备案 | 2018-07-23 | |
章程备案 | 章程 | 2018-07-23 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借;代理发行、代理兑付、承销政府债券;代理收付款项;经银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 章程记载的经营范围:开展吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事同业拆借,从事借记卡业务,代理发行、代理兑付、承销政府债券,代理收付款项及保险兼业代理(法律、法规、规章允许代理的各类财产保险及人身保险,许可证有效期至2020年1月6日),经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 | 2018-07-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蔡海鸿,监事;方道义,董事长;李少峰,董事;汪明来,董事;许清彬,董事;张显杰,董事;张中秋,监事长;周彦夫,监事 | 蔡海鸿,监事长;樊宏州,董事;林明慨,监事;刘娜娜,职工监事;卢善军,董事长;汪明来,董事;许清彬,董事;张显杰,董事 | 2018-07-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 安徽省淮南市田家庵区朝阳龙湖村农行 | 安徽省合肥市 | 2018-07-23 |
更多>>视频联播