变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
清算组成员备案 | 无 | 负责人:姜文;成员:蓝琴财;成员:涂燕燕 | 2016-09-12 |
清算组成员备案 | 无 | 负责人:姜文;成员:蓝琴财;成员:丘丽萍 | 2016-01-20 |
信息公示联络员备案 | 无 | 丘丽萍 | 2014-12-23 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本 | 2014-11-25 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
清算组成员备案 | 无 | 负责人:姜文;成员:蓝琴财;成员:涂燕燕 | 2016-09-12 |
清算组成员备案 | 无 | 负责人:姜文;成员:蓝琴财;成员:丘丽萍 | 2016-01-20 |
信息公示联络员备案 | 无 | 丘丽萍 | 2014-12-23 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本 | 2014-11-25 |
更多>>视频联播