变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 盛纪纲;江一娜;陶健;王琦;张海森;张新龙;王晓旭 | 汪彦国;黄一平;陈刚;陶健;袁飞鹏;邹元晶;王琦 | 2021-12-14 |
监事备案 | 陈琼;吴熠;向祥德;苏龙;陈福明 | 胡建忠;汤玉军;王晓旭;彭程;李芝忠 | 2021-12-14 |
章程备案 | 无 | 2021-10-19章程备案 | 2021-10-26 |
章程备案 | 无 | 2020-03-09章程备案 | 2020-03-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(国有控股) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2020-03-23 |
投资人(股权)变更 | 中国国有企业结构调整基金股份有限公司;中国船舶工业股份有限公司;中国太平洋财产保险股份有限公司;北京东富天恒投资中心(有限合伙);工银金融资产投资有限公司;中国人寿保险股份有限公司;新华人寿保险股份有限公司;中国人民财产保险股份有限公司;华融瑞通股权投资管理有限公司; | 中国船舶工业股份有限公司; | 2020-03-23 |
注册资本(金)变更 | 286000.000000万人民币 | 448780.233600万人民币 | 2018-02-24 |
投资人(股权)变更 | 中国船舶工业股份有限公司; | 中国船舶工业股份有限公司;华融瑞通股权投资管理有限公司;新华人寿保险股份有限公司;中国国有企业结构调整基金股份有限公司;中国太平洋财产保险股份有限公司;中国人民财产保险股份有限公司;工银金融资产投资有限公司;北京东富天恒投资中心(有限合伙);中国人寿保险股份有限公司; | 2018-02-24 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有控股) | 2018-02-24 |
章程备案 | 2017-11-08章程备案 | 2018-02-12章程备案 | 2018-02-24 |
章程备案 | 2011-02-11章程备案 | 2017-11-08章程备案 | 2017-11-15 |
监事备案 | 席鸣;蔡鸣涛;陈金海;傅德祥;赵剑明;霍前;李俊峰 | 陈福明;苏龙;向祥德;吴熠;陈琼 | 2017-11-15 |
董事备案 | 陈建良;沈樑;南大庆;郭锡文;王琦 | 江一娜;盛纪纲;张新龙;陶健;王晓旭;张海森;王琦 | 2017-11-15 |
分公司设立备案 | 无 | 上海外高桥造船有限公司扬州分公司; | 2017-07-28 |
法定代表人变更 | 黄永锡 | 王琦 | 2016-01-08 |
更多>>视频联播