变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 潘遵宪;丁红;陈琼 | 陈琼;丁红;范杰 | 2016-06-22 |
董事备案 | 林纳新;陈建良;陈建良;赵家骏;杜可顺;陶健;徐平;陈军 | 杜可顺;陈建良;林纳新;陶健;赵家骏;陈军;陈建良;钟庆华 | 2016-06-22 |
经理备案 | 王勇 | 杜可顺 | 2016-01-07 |
监事备案 | 曹坚;潘遵宪;钱惠媛;姚力;丁红 | 丁红;陈琼;潘遵宪 | 2016-01-07 |
注册资本(金)变更 | 97692.800000万人民币 | 147692.8000万人民币 | 2016-01-07 |
章程备案 | 2013-08-09章程备案 | 2015-11-24章程备案 | 2016-01-07 |
住所变更 | 浦东即墨路1号 | 中国(上海)自由贸易试验区即墨路1号 | 2015-05-07 |
董事备案 | 王勇;林纳新;徐平;陈建良;赵家骏;陶健;陈军 | 林纳新;徐平;赵家骏;陈军;杜可顺;陶健;陈建良;陈建良 | 2015-05-07 |
法定代表人变更 | 王勇 | 陈建良 | 2015-05-07 |
投资人(股权)变更 | 中国船舶工业集团公司; | 沪东中华造船(集团)有限公司; | 2014-12-30 |
更多>>视频联播