变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-12-15 | |
章程备案 | 准予章程备案 | 2021-09-07 | |
法定代表人变更 | 李晞 | 陈标烘 | 2021-09-07 |
董事备案 | 李晞 | 陈标烘 | 2021-09-07 |
董事备案 | 徐青,朱作国,邹晓峰,李晞,李爱军 | 李晞 | 2020-06-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-06-30 | |
监事备案 | 陈松山,金奇 | 李建波 | 2020-06-30 |
经理备案 | 朱作国 | 徐青 | 2020-06-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-09-27 | |
住所(经营场所)变更 | 广州市黄埔区文船路1号 | 广州市南沙区鸡抱沙北路10号(自编2号)(自编二十一栋) | 2019-09-27 |
监事备案 | 陈代福(监事);陈松山(监事);李晞(董事长);刘辉(董事);徐青(董事);朱作国(董事兼经理);邹晓峰(董事); | 陈松山(监事);金奇(监事);李晞(董事长);李爱军(董事);徐青(董事);朱作国(董事兼经理);邹晓峰(董事); | 2018-05-30 |
组织机构备案 | 陈代福(监事);陈松山(监事);李晞(董事长);刘辉(董事);徐青(董事);朱作国(董事兼经理);邹晓峰(董事); | 陈松山(监事);金奇(监事);李晞(董事长);李爱军(董事);徐青(董事);朱作国(董事兼经理);邹晓峰(董事); | 2018-05-30 |
监事备案 | 陈代福,监事,选举,;陈松山,监事,委派,;李晞,董事长,委派,是;刘辉,董事,选举,;徐青,董事,委派,;朱作国,董事兼经理,委派,;邹晓峰,董事,选举,; | 陈松山,监事,委派,;金奇,监事,选举,;李晞,董事长,委派,是;李爱军,董事,选举,;徐青,董事,委派,;朱作国,董事兼经理,委派,;邹晓峰,董事,选举,; | 2018-05-30 |
董事备案 | 陈代福,监事,选举,;陈松山,监事,委派,;李晞,董事长,委派,是;刘辉,董事,选举,;徐青,董事,委派,;朱作国,董事兼经理,委派,;邹晓峰,董事,选举,; | 陈松山,监事,委派,;金奇,监事,选举,;李晞,董事长,委派,是;李爱军,董事,选举,;徐青,董事,委派,;朱作国,董事兼经理,委派,;邹晓峰,董事,选举,; | 2018-05-30 |
组织机构备案 | 陈代福,监事,选举,;陈松山,监事,委派,;李晞,董事长,委派,是;刘辉,董事,选举,;徐青,董事,委派,;朱作国,董事兼经理,委派,;邹晓峰,董事,选举,; | 陈松山,监事,委派,;金奇,监事,选举,;李晞,董事长,委派,是;李爱军,董事,选举,;徐青,董事,委派,;朱作国,董事兼经理,委派,;邹晓峰,董事,选举,; | 2018-05-30 |
董事备案 | 陈代福(监事);陈松山(监事);李晞(董事长);刘辉(董事);徐青(董事);朱作国(董事兼经理);邹晓峰(董事); | 陈松山(监事);金奇(监事);李晞(董事长);李爱军(董事);徐青(董事);朱作国(董事兼经理);邹晓峰(董事); | 2018-05-30 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-12-25 |
法定代表人变更 | 向辉明 | 李晞 | 2017-05-24 |
经理备案 | 陈代福,监事,选举,;陈飞,董事,委派,;陈松山,监事,委派,;李晞,董事兼经理,委派,;向辉明,董事长,委派,是;徐青,董事,委派,;朱作国,董事,委派,; | 陈代福,监事,选举,;陈松山,监事,委派,;李晞,董事长,委派,是;刘辉,董事,选举,;徐青,董事,委派,;朱作国,董事兼经理,委派,;邹晓峰,董事,选举,; | 2017-05-24 |
董事备案 | 陈代福,监事,选举,;陈飞,董事,委派,;陈松山,监事,委派,;李晞,董事兼经理,委派,;向辉明,董事长,委派,是;徐青,董事,委派,;朱作国,董事,委派,; | 陈代福,监事,选举,;陈松山,监事,委派,;李晞,董事长,委派,是;刘辉,董事,选举,;徐青,董事,委派,;朱作国,董事兼经理,委派,;邹晓峰,董事,选举,; | 2017-05-24 |
更多>>视频联播