变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-10-21 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-09-12 | ||
其他事项备案 | 2019-09-02 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:胡嘉东; | 总经理:吴晖; | 2019-03-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:胡建平;董事:REGISCALMELS;董事:吴建飞;副董事长:郝春梅;董事:顾丽华;董事:胡嘉东; | 董事:胡建平;副董事长:郝春梅;董事:顾丽华;董事:吴建飞;董事:REGISCALMELS;董事:吴晖; | 2019-01-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:袁志武;监事:冯涛;监事:栗浩;监事:何伟民; | 职工监事:左雄;监事:祝俊岚;执行监事:张景霞;监事:栗淼;监事:麦学耘;执行监事:李普; | 2018-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:REGISCALMELS;董事:顾丽华;副董事长:郝春梅;董事:吴建飞;董事:何伟民;董事:胡嘉东; | 董事:胡建平;董事:胡嘉东;董事:吴建飞;董事:REGISCALMELS;董事:顾丽华;副董事长:郝春梅; | 2018-10-19 |
章程备案 | 2018-10-17 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:韩德宏;法定代表人:韩德宏; | 董事长:胡嘉东;法定代表人:胡嘉东; | 2017-10-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:韩德宏; | 董事长:胡嘉东; | 2017-10-19 |
1 | 3 | 2017-10-19 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 副董事长:李学军;董事:胡嘉东;董事:何伟民;董事:顾丽华;董事:REGISCALMELS;董事:吴建飞; | 副董事长:郝春梅;董事:顾丽华;董事:胡嘉东;董事:吴建飞;董事:REGISCALMELS;董事:何伟民; | 2017-04-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:吴建飞;董事:REGISCALMELS;董事:胡嘉东;董事:顾丽华;副董事长:李学军;董事:邢福俊; | 董事:顾丽华;董事:吴建飞;董事:REGISCALMELS;董事:胡嘉东;董事:何伟民;副董事长:李学军; | 2017-03-06 |
其他事项备案 | 914403001921755419 | 2016-08-24 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-08-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:顾丽华;监事:袁志武;董事:吴建飞;董事:REGISCALMELS;董事:邢福俊;总经理:刘南安;董事:胡嘉东;副董事长:李学军;监事:冯涛;监事:栗浩;董事长:韩德宏;监事:何伟民; | 董事:吴建飞;副董事长:李学军;监事:袁志武;董事长:韩德宏;监事:冯涛;监事:栗浩;监事:何伟民;董事:胡嘉东;董事:邢福俊;董事:REGISCALMELS;总经理:胡嘉东;董事:顾丽华; | 2016-06-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:刘南安;监事:何伟民;董事:顾丽华;总经理:刘南安;董事:吴建飞;董事长:韩德宏;监事:栗浩;董事:邢福俊;监事:冯涛;副董事长:李学军;董事:REGISCALMELS;监事:袁志武; | 董事:胡嘉东;董事:顾丽华;监事:袁志武;董事:REGISCALMELS;总经理:刘南安;副董事长:李学军;监事:何伟民;董事:邢福俊;监事:冯涛;董事:吴建飞;董事长:韩德宏;监事:栗浩; | 2016-06-01 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 副董事长:李学军;董事:邢福俊;董事:REGISCALMELS;监事:袁志武;监事:冯涛;监事:栗浩;监事:何伟民;总经理:刘南安;董事:朱彤;董事长:韩德宏;董事:吴建飞;董事:刘南安; | 董事:顾丽华;监事:何伟民;董事:REGISCALMELS;董事:刘南安;监事:栗浩;监事:袁志武;总经理:刘南安;副董事长:李学军;董事:吴建飞;董事:邢福俊;董事长:韩德宏;监事:冯涛; | 2016-05-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:栗浩;监事:何伟民;董事:邢福俊;董事:REGISCALMELS;副董事长:曹国宪;董事:刘南安;监事:冯涛;监事:袁志武;总经理:刘南安;董事:吴建飞;董事:朱彤;董事长:韩德宏; | 监事:何伟民;董事长:韩德宏;监事:冯涛;总经理:刘南安;监事:袁志武;董事:REGISCALMELS;董事:朱彤;副董事长:李学军;董事:邢福俊;监事:栗浩;董事:吴建飞;董事:刘南安; | 2015-11-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:何伟民;副董事长:俞昌建;监事:于丽;董事:吴建飞;董事:朱彤;董事:刘南安;监事:袁志武;董事长:韩德宏;监事:栗浩;董事:邢福俊;总经理:刘南安;董事:REGISCALMELS; | 总经理:刘南安;监事:袁志武;董事长:韩德宏;董事:吴建飞;董事:REGISCALMELS;副董事长:曹国宪;董事:刘南安;董事:朱彤;董事:邢福俊;监事:栗浩;监事:冯涛;监事:何伟民; | 2015-02-05 |
更多>>视频联播