变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 143117.0562 | 141551.061600 | 2021-10-18 |
章程备案 | 2021-10-18 | ||
许可经营项目变更 | 无 | 2021-10-12 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 143130.4482 | 143117.0562 | 2020-10-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 朱汉平(董事长)、汪斌(监事)、周海泉(监事)、陈绮璋(董事)、陶德馨(董事)、谭力文(董事)、纪开航(董事)、李静岚(董事)、斯华生(董事)、张蓉(董事)、李伟(监事)、黄新奎(董事) | 陈巍(董事)、管银花(监事)、冯树安(监事)、柯国庆(监事)、朱汉平(董事长)、陈绮璋(董事)、斯华生(董事)、张蓉(董事)、刘林青(董事)、陈公岑(董事)、朱永平(董事)、沈道富(董事) | 2020-09-03 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 79516.9157 | 143130.4482 | 2020-09-03 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 湖北三丰智能输送装备股份有限公司 | 三丰智能装备集团股份有限公司 | 2019-06-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 54799.9184 | 79516.915700 | 2019-06-27 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 37440 | 54799.918400 | 2018-08-10 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 24960 | 37440.000000 | 2015-06-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 朱汉敏:3.31%;三一集团有限公司:1.13%;陈绮璋:2.55%;社会公众股(A股):31.86%;湖北九派创业投资有限公司:1.04%;华人创新集团有限公司:1.23%;朱汉梅:16.57%;汪斌:2.55%;朱汉平:39.77%; | 社会公众股(A股):38.15%;陈绮璋:2.35%;汪斌:1.83%;朱汉梅:14.96%;朱汉平:39.77%;朱汉敏:2.91%; | 2015-06-25 |
实收资本变更 | 12480 | 37440.000000 | 2015-06-25 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 其他人员,陈绮璋;其他人员,汪斌; | 董事,陈绮璋;董事,黄新奎;董事,纪开航;董事,李静岚;监事,李伟;董事,斯华生;董事,谭力文;董事,陶德馨;监事,汪斌;董事,张蓉;监事,周海泉;董事长,朱汉平; | 2014-08-14 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 12480 | 24960 | 2014-08-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 朱汉敏,出资413.6227万,占3.3143%,三一集团有限公司,出资140.4万,占1.125%,陈绮璋,出资317.6227万,占2.5451%,社会公众股(A股),出资3976.3146万,占31.8615%,朱汉平,出资4963.4747万,占39.7714%,华人创新集团有限公司,出资153.2142万,占1.2277%,朱汉梅,出资2068.1142万,占16.5714%,汪斌,出资317.6227万,占2.5451%,湖北九派创业投资有限公司,出资129.6142万,占1.0386%, | 朱汉敏,出资827.2454万,占3.31%,三一集团有限公司,出资280.8万,占1.13%,陈绮璋,出资635.2454万,占2.55%,社会公众股(A股),出资7952.6292万,占31.86%,朱汉平,出资9926.9494万,占39.77%,华人创新集团有限公司,出资306.4284万,占1.23%,朱汉梅,出资4136.2284万,占16.57%,汪斌,出资635.2454万,占2.55%,湖北九派创业投资有限公司,出资259.2284万,占1.04%, | 2014-08-14 |
更多>>视频联播