变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
住所 |
|
|
2015-03-20 |
注册资本 |
|
|
2015-01-15 |
法定代表人 |
|
|
2014-05-13 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 胡晓勇* | 董事长 | 2 | 侯峰 | 董事 | 3 | 张铁夫 | 董事 | 4 | 李海峰 | 董事 | 5 | 周敏 | 董事 | 6 | 胡晓勇* | 经理 | 7 | 张海林 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 李力* | 董事长 | 2 | 周敏 | 董事 | 3 | 张铁夫 | 董事 | 4 | 李海峰 | 董事 | 5 | 胡晓勇 | 董事 | 6 | 胡晓勇 | 经理 | 7 | 张海林 | 监事 |
|
2014-05-13 |
实收资本(金) |
|
|
2010-06-09 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 胡晓勇* | 董事长 | 2 | 侯峰 | 董事 | 3 | 张铁夫 | 董事 | 4 | 李海峰 | 董事 | 5 | 周敏 | 董事 | 6 | 胡晓勇* | 经理 | 7 | 钱志强 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 胡晓勇* | 董事长 | 2 | 侯峰 | 董事 | 3 | 张铁夫 | 董事 | 4 | 李海峰 | 董事 | 5 | 周敏 | 董事 | 6 | 胡晓勇* | 经理 | 7 | 张海林 | 监事 |
|
2010-06-09 |
实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北控水务集团有限公司 | 10000 | 外国(地区)企业 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北控水务集团有限公司 | 10000 | 外国(地区)企业 |
|
2010-06-09 |
实收资本(金) |
|
|
2009-10-16 |
实缴的出资额 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北控水务集团有限公司 | 10000 | 外国(地区)企业 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:10000.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北控水务集团有限公司 | 10000 | 外国(地区)企业 |
|
2009-10-16 |