变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:尹常健; | 监事:曹乃斯; | 2018-12-17 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:熊建伟; | 董事长:熊建明; | 2018-11-16 |
章程备案 | 2017-12-20 | 2018-10-18 | 2018-11-02 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳市方大自动化系统有限公司 | 方大智创科技有限公司 | 2018-11-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:刘杰;董事:熊海刚; | 董事:董格林;董事:熊海刚; | 2018-07-20 |
章程备案 | 2015-09-08 | 2017-12-20 | 2018-03-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:熊建伟; | 法定代表人:熊海刚; | 2018-03-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:陈永刚;董事:熊海刚; | 董事:熊海刚;董事:刘杰; | 2017-07-17 |
其他事项备案 | 91440300754254293P | 2015-09-18 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:王胜国;董事:魏越兴;总经理:熊海刚;董事:熊海刚;董事长:林克槟;监事:尹常健;董事:熊建伟; | 监事:尹常健;董事:陈永刚;总经理:熊海刚;董事长:熊建伟;董事:熊海刚; | 2015-09-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:林克槟;监事:尹常健;总经理:熊海刚;其他董事:王胜国;其他董事:魏越兴;其他董事:熊建伟;董事长:林克槟;其他董事:熊海刚; | 董事长:熊建伟;其他董事:熊海刚;法定代表人:熊建伟;监事:尹常健;其他董事:陈永刚;总经理:熊海刚; | 2015-09-18 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-09-18 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2015-08-19 |
其他事项备案 | 股东名称:方大集团股份有限公司、出资额:9500.000000、出资比例:90.480000;股东名称:深圳市方大建科集团有限公司、出资额:500.000000、出资比例:4.760000;股东名称:方大新材料(江西)有限公司、出资额:500.000000、出资比例:4.760000; | 股东名称:方大集团股份有限公司、出资额:1050.000000、出资比例:10.000000;股东名称:深圳市方大建科集团有限公司、出资额:8950.000000、出资比例:85.240000;股东名称:方大新材料(江西)有限公司、出资额:500.000000、出资比例:4.760000; | 2015-08-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:王胜国;董事:魏越兴;总经理:熊海刚;董事:熊海刚;董事:熊建伟;监事:唐昱;董事长:林克槟; | 董事:王胜国;董事:熊海刚;董事:魏越兴;监事:尹常健;总经理:熊海刚;董事长:林克槟;董事:熊建伟; | 2014-09-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:方大集团股份有限公司、出资额:9500.000000、出资比例:90.480000;股东名称:深圳市方大装饰工程有限公司、出资额:500.000000、出资比例:4.760000;股东名称:方大新材料(江西)有限公司、出资额:500.000000、出资比例:4.760000; | 股东名称:方大集团股份有限公司、出资额:9500.000000、出资比例:90.480000;股东名称:深圳市方大建科集团有限公司、出资额:500.000000、出资比例:4.760000;股东名称:方大新材料(江西)有限公司、出资额:500.000000、出资比例:4.760000; | 2014-03-24 |
更多>>视频联播