变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
注册资本 |
|
|
2014-07-15 |
经营范围 |
|
|
2014-07-15 |
住所 |
|
|
2011-11-18 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 马宁* | 执行董事 | 2 | 马宁* | 经理 | 3 | 苏凇 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 苏凇 | 董事长 | 2 | 叶卫刚 | 董事 | 3 | 马宁* | 董事 | 4 | 李泉生 | 董事 | 5 | 赵平 | 董事 | 6 | 马宁* | 经理 | 7 | 王忠玉 | 监事 |
|
2011-11-10 |
注册资本 |
|
|
2011-07-21 |
认缴的出资额,投资人,实缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资额,认缴的出资时间,认缴的出资方式 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:399.0(万) | 投资人类型 | 1 | 马宁 | 136.47 | 自然人股东 | 2 | 赵曼华 | 122.35 | 自然人股东 | 3 | 赵平 | 80 | 自然人股东 | 4 | 苏凇 | 23.53 | 自然人股东 | 5 | 黄绍业 | 18.82 | 自然人股东 | 6 | 王忠玉 | 18.82 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:516.0(万) | 投资人类型 | 1 | 马宁 | 136.47 | 自然人股东 | 2 | 赵曼华 | 122.35 | 自然人股东 | 3 | 苏州达泰创业投资中心(有限合伙) | 117 | 合伙企业 | 4 | 赵平 | 80 | 自然人股东 | 5 | 苏凇 | 23.53 | 自然人股东 | 6 | 黄绍业 | 18.82 | 自然人股东 | 7 | 王忠玉 | 18.82 | 自然人股东 |
|
2011-07-21 |
实收资本(金) |
|
|
2011-07-21 |
法定代表人 |
|
|
2011-06-02 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 苏凇* | 执行董事 | 2 | 苏凇* | 经理 | 3 | 马宁 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 马宁* | 执行董事 | 2 | 马宁* | 经理 | 3 | 苏凇 | 监事 |
|
2011-06-02 |
实缴的出资额,投资人 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:400.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京天弈新能科技有限公司 | 196 | 企业法人 | 2 | 赵平 | 129.2 | 自然人股东 | 3 | 马宁 | 27.2 | 自然人股东 | 4 | 苏凇 | 20.4 | 自然人股东 | 5 | 赵伟民 | 13.6 | 自然人股东 | 6 | 郝放 | 13.6 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:399.0(万) | 投资人类型 | 1 | 马宁 | 136.47 | 自然人股东 | 2 | 赵曼华 | 122.35 | 自然人股东 | 3 | 赵平 | 80 | 自然人股东 | 4 | 苏凇 | 23.53 | 自然人股东 | 5 | 黄绍业 | 18.82 | 自然人股东 | 6 | 王忠玉 | 18.82 | 自然人股东 |
|
2011-06-02 |
实收资本(金) |
|
|
2011-06-02 |
经营范围 |
|
|
2011-03-25 |
实缴的出资方式 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:400.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京天弈新能科技有限公司 | 196 | 企业法人 | 2 | 赵平 | 129.2 | 自然人股东 | 3 | 马宁 | 27.2 | 自然人股东 | 4 | 苏凇 | 20.4 | 自然人股东 | 5 | 赵伟民 | 13.6 | 自然人股东 | 6 | 郝放 | 13.6 | 自然人股东 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:400.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京天弈新能科技有限公司 | 196 | 企业法人 | 2 | 赵平 | 129.2 | 自然人股东 | 3 | 马宁 | 27.2 | 自然人股东 | 4 | 苏凇 | 20.4 | 自然人股东 | 5 | 赵伟民 | 13.6 | 自然人股东 | 6 | 郝放 | 13.6 | 自然人股东 |
|
2011-03-25 |