变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 章程修正案 | 章程 | 2018-02-09 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2017-05-05 |
法定代表人变更 | 陈劲 | 郑小燕 | 2017-05-05 |
法定代表人变更 | 曾瑞军 | 陈劲 | 2015-10-16 |
章程备案 | 2013-09-24 | 章程修正案 | 2015-10-16 |
驻在地址变更 | 广州市越秀区东风中路350号首层 | 广东省广州市天河区金穗路1号3105房 | 2015-10-16 |
股东备案 | 李茂文,监事;罗明,董事;曾瑞军,董事长,总经理;张健民,董事,副总经理 | 陈劲,董事长,经理;龚云,监事;叶青,董事;邹金凤,董事 | 2015-10-16 |
更多>>视频联播