变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:俞伟耀;证件号码:******************;职位:董事;姓名:倪维芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周亚力;证件号码:******************;职位:董事;姓名:庄雷君;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐宗权;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:戎超峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:范厚明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郭增锋;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金玉来;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈加挺;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈晓峰;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:陈晓峰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陶荣君;证件号码:******************;职位:董事;姓名:励平;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:倪维芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周亚力;证件号码:******************;职位:董事;姓名:庄雷君;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐宗权;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:戎超峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:范厚明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郭增锋;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金玉来;证件号码:******************;职位:董事;姓名:钱勇;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈加挺;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈晓峰;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:陈晓峰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陶荣君;证件号码:******************;职位:董事;姓名:励平;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2023-05-12 |
注册资本(金)变更 | ****** | ******.**** | 2023-01-12 |
企业类型变更 | 其他股份有限公司(非上市) | 其他股份有限公司(上市) | 2023-01-12 |
章程备案 | 详见新章程。 | 2023-01-12 | |
高级管理人员备案 | 姓名:俞伟耀;证件号码:******************;职位:董事;姓名:倪维芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:庄雷君;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐宗权;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:戎超峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:郭增锋;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈加挺;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈晓峰;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:陈晓峰;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:俞伟耀;证件号码:******************;职位:董事;姓名:倪维芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:周亚力;证件号码:******************;职位:董事;姓名:庄雷君;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐宗权;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:戎超峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:范厚明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:郭增锋;证件号码:******************;职位:监事;姓名:金玉来;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈加挺;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈晓峰;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:陈晓峰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陶荣君;证件号码:******************;职位:董事; | 2021-07-16 |
章程备案 | 详见公司新章程。 | 2021-07-16 | |
章程备案 | 详见公司新章程。 | 2021-03-30 | |
注册资本(金)变更 | ****** | ****** | 2021-03-30 |
法定代表人变更 | 徐宗权 | 徐宗权 | 2021-03-22 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 其他股份有限公司(非上市) | 2021-03-22 |
高级管理人员备案 | 姓名:倪维芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:夏光辉;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐宗权;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:徐宗权;证件号码:******************;职位:董事;姓名:林朝军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:洪其虎;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:王瑛;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陆俊成;证件号码:******************;职位:董事;姓名:韩路;证件号码:******************;职位:董事; | 姓名:俞伟耀;证件号码:******************;职位:董事;姓名:倪维芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:庄雷君;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐宗权;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:戎超峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:郭增锋;证件号码:******************;职位:监事;姓名:陈加挺;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈晓峰;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陈晓峰;证件号码:******************;职位:总经理; | 2021-03-22 |
经营期限(营业期限)变更 | 营业期限至:2022-12-08 | 营业期限至:营业期限至:长期 | 2021-03-22 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:宁波舟山港股份有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:宁波舟山港舟山港务有限公司;出资额:*****万;百分比:**%; | 企业名称:宁波舟山港股份有限公司;出资额:*****万;百分比:**%;企业名称:宁波舟山港舟山港务有限公司;出资额:*****万;百分比:**%; | 2021-03-22 |
名称变更 | 宁波远洋运输有限公司 | 宁波远洋运输股份有限公司 | 2021-03-22 |
章程备案 | 2021-03-22 | ||
注册资本(金)变更 | ***** | ****** | 2021-02-24 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:宁波舟山港股份有限公司;出资额:*****万;百分比:***%; | 企业名称:宁波舟山港股份有限公司;出资额:*****万;百分比:***%; | 2020-12-16 |
章程备案 | 2020-12-16 | ||
注册资本(金)变更 | ***** | ***** | 2020-12-16 |
高级管理人员备案 | 姓名:倪坚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:徐宗权;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:徐宗权;证件号码:******************;职位:董事;姓名:林朝军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:洪其虎;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:王瑛;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陆俊成;证件号码:******************;职位:董事;姓名:韩路;证件号码:******************;职位:董事;姓名:黄学宽;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:倪坚;证件号码:******************;职位:董事;姓名:倪维芳;证件号码:******************;职位:监事;姓名:徐宗权;证件号码:******************;职位:总经理;姓名:徐宗权;证件号码:******************;职位:董事;姓名:林朝军;证件号码:******************;职位:监事;姓名:洪其虎;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:王瑛;证件号码:******************;职位:董事;姓名:陆俊成;证件号码:******************;职位:董事;姓名:韩路;证件号码:******************;职位:董事; | 2020-09-15 |
更多>>视频联播