变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 胡在新 | 周康 | 2018-06-08 |
监事备案 | 何军(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);梁嘉怡(董事);刘慧妍(监事);张亮(董事兼经理); | 高蔚(董事);何军(董事);任其明(监事);张向东(董事);张向东(经理);周东利(董事);周康(董事长); | 2018-06-08 |
法定代表人变更 | 黄石腾 | 胡在新 | 2017-10-11 |
监事备案 | 高蔚(董事);何军(董事);黄石腾(董事长);任其明(监事);张向东(董事兼经理);周东利(董事); | 何军(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);梁嘉怡(董事);刘慧妍(监事);张亮(董事兼经理); | 2017-10-11 |
监事备案 | 高蔚,董事,选举,;何军,董事,选举,;黄石腾,董事长,委派,是;任其明,监事,选举,;张向东,董事兼经理,选举,;周东利,董事,选举,; | 何军,董事,选举,;胡在新,董事长,选举,是;黄海,董事,选举,;梁嘉怡,董事,选举,;刘慧妍,监事,选举,;张亮,董事兼经理,选举,; | 2017-10-11 |
经理备案 | 高蔚,董事,选举,;何军,董事,选举,;黄石腾,董事长,委派,是;任其明,监事,选举,;张向东,董事兼经理,选举,;周东利,董事,选举,; | 何军,董事,选举,;胡在新,董事长,选举,是;黄海,董事,选举,;梁嘉怡,董事,选举,;刘慧妍,监事,选举,;张亮,董事兼经理,选举,; | 2017-10-11 |
董事备案 | 高蔚,董事,选举,;何军,董事,选举,;黄石腾,董事长,委派,是;任其明,监事,选举,;张向东,董事兼经理,选举,;周东利,董事,选举,; | 何军,董事,选举,;胡在新,董事长,选举,是;黄海,董事,选举,;梁嘉怡,董事,选举,;刘慧妍,监事,选举,;张亮,董事兼经理,选举,; | 2017-10-11 |
股东变更 | 广州富利建筑安装工程有限公司; | 保利(横琴)创新产业投资管理有限公司; | 2017-10-11 |
组织机构备案 | 高蔚(董事);何军(董事);黄石腾(董事长);任其明(监事);张向东(董事兼经理);周东利(董事); | 何军(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);梁嘉怡(董事);刘慧妍(监事);张亮(董事兼经理); | 2017-10-11 |
经理备案 | 高蔚(董事);何军(董事);黄石腾(董事长);任其明(监事);张向东(董事兼经理);周东利(董事); | 何军(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);梁嘉怡(董事);刘慧妍(监事);张亮(董事兼经理); | 2017-10-11 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-10-11 |
董事备案 | 高蔚(董事);何军(董事);黄石腾(董事长);任其明(监事);张向东(董事兼经理);周东利(董事); | 何军(董事);胡在新(董事长);黄海(董事);梁嘉怡(董事);刘慧妍(监事);张亮(董事兼经理); | 2017-10-11 |
组织机构备案 | 高蔚,董事,选举,;何军,董事,选举,;黄石腾,董事长,委派,是;任其明,监事,选举,;张向东,董事兼经理,选举,;周东利,董事,选举,; | 何军,董事,选举,;胡在新,董事长,选举,是;黄海,董事,选举,;梁嘉怡,董事,选举,;刘慧妍,监事,选举,;张亮,董事兼经理,选举,; | 2017-10-11 |
具体经营项目申报 | 智能化安装工程服务;信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;软件开发;仪器仪表批发;通讯设备及配套设备批发; | 智能化安装工程服务;通信线路和设备的安装;电子设备工程安装服务;电子自动化工程安装服务;楼宇设备自控系统工程服务;保安监控及防盗报警系统工程服务;通信系统工程服务;计算机网络系统工程服务;卫星及共用电视系统工程服务;广播系统工程服务;智能卡系统工程服务;监控系统工程安装服务;广播电视及信号设备的安装;安全技术防范系统设计、施工、维修;软件开发;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务;通讯设备及配套设备批发;软件批发; | 2017-06-05 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2017-06-05 |
章程备案 | 章程备案(变更前) | 准予章程备案 | 2017-06-05 |
监事备案 | 黄石腾,董事长兼经理,委派,是;刘慧妍,监事,选举,;沈永明,董事,选举,;吴海晖,董事,选举,;周东利,董事,选举,; | 高蔚,董事,选举,;何军,董事,选举,;黄石腾,董事长,委派,是;任其明,监事,选举,;张向东,董事兼经理,选举,;周东利,董事,选举,; | 2017-01-24 |
组织机构备案 | 黄石腾,董事长兼经理,委派,是;刘慧妍,监事,选举,;沈永明,董事,选举,;吴海晖,董事,选举,;周东利,董事,选举,; | 高蔚,董事,选举,;何军,董事,选举,;黄石腾,董事长,委派,是;任其明,监事,选举,;张向东,董事兼经理,选举,;周东利,董事,选举,; | 2017-01-24 |
董事备案 | 黄石腾,董事长兼经理,委派,是;刘慧妍,监事,选举,;沈永明,董事,选举,;吴海晖,董事,选举,;周东利,董事,选举,; | 高蔚,董事,选举,;何军,董事,选举,;黄石腾,董事长,委派,是;任其明,监事,选举,;张向东,董事兼经理,选举,;周东利,董事,选举,; | 2017-01-24 |
经理备案 | 黄石腾,董事长兼经理,委派,是;刘慧妍,监事,选举,;沈永明,董事,选举,;吴海晖,董事,选举,;周东利,董事,选举,; | 高蔚,董事,选举,;何军,董事,选举,;黄石腾,董事长,委派,是;任其明,监事,选举,;张向东,董事兼经理,选举,;周东利,董事,选举,; | 2017-01-24 |
更多>>视频联播