变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 2022-03-31 |
投资人(股权)备案 | 姓名:苏显泽;出资额:*****万;百分比:**.*%;姓名:苏艳;出资额:****万;百分比:**%;姓名:王秋影;出资额:****万;百分比:*%;姓名:林燕;出资额:**.*万;百分比:*.**%;姓名:王康兵;出资额:**.*万;百分比:*.**%; | 姓名:苏显泽;出资额:*****万;百分比:**.*%;姓名:苏小禾;出资额:****万;百分比:**%;姓名:苏艳;出资额:****万;百分比:**%;姓名:苏宗翰;出资额:****万;百分比:**%;姓名:苏雨;出资额:****万;百分比:**%;姓名:王秋影;出资额:****万;百分比:*%;姓名:林燕;出资额:**.*万;百分比:*.**%;姓名:王康兵;出资额:**.*万;百分比:*.**%; | 2022-03-31 |
境外股东发起人的境内法律文件送达接受人备案 | 股东名称(送达委托人):苏雨、苏小禾、苏宗翰;接受人:金芳艳; | 2022-03-31 | |
高级管理人员备案 | 姓名:王康兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:苏显泽;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:苏显泽;证件号码:******************;职位:经理;姓名:苏显泽;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 姓名:王康兵;证件号码:******************;职位:监事;姓名:苏显泽;证件号码:******************;职位:执行董事;姓名:苏显泽;证件号码:******************;职位:经理;姓名:苏显泽;证件号码:******************;职位:财务负责人; | 2022-03-31 |
经营范围变更 | 现代厨房用具及配套件、电脑配件、消毒器具、取暖器具、沐浴器具、不锈钢制品、日用五金、卫生洁具制造、批发、零售;货物进出口、技术进出口;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:现代厨房用具及配套件、电脑配件、消毒器具、取暖器具、沐浴器具、不锈钢制品、日用五金、卫生洁具制造、批发、零售;货物进出口、技术进出口;企业管理咨询服务;建筑装饰工程施工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2020-03-02 |
经营范围变更 | 现代厨房用具及配套件、电脑配件、消毒器具、取暖器具、沐浴器具、不锈钢制品、日用五金、卫生洁具制造、批发、零售;货物进出口、技术进出口。 | 现代厨房用具及配套件、电脑配件、消毒器具、取暖器具、沐浴器具、不锈钢制品、日用五金、卫生洁具制造、批发、零售;货物进出口、技术进出口;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-01-07 |
章程备案 | 2018年7月9日新章程 | 2018-07-19 | |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:王康兵;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:vokb@suPongnup.com;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:王康兵;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:vokb@suPongnup.com;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:王康兵;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:vokb@suPongnup.com;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:苏显泽;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:vokb@suPongnup.com;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-03-08 |
注册资本(金)变更 | ***** | ***** | 2018-03-08 |
投资人(股权)备案 | 姓名:林燕;出资额:**.*万;百分比:*.**%姓名:王康兵;出资额:**.*万;百分比:*.**%姓名:苏增福;出资额:*****万;百分比:**.*% | 姓名:林燕;出资额:**.*万;百分比:*.**%姓名:王康兵;出资额:**.*万;百分比:*.**%姓名:王秋影;出资额:****万;百分比:*%姓名:苏艳;出资额:****万;百分比:**%姓名:苏显泽;出资额:*****万;百分比:**.*% | 2018-03-08 |
法定代表人变更 | 苏增福 | 苏显泽 | 2018-03-08 |
经营期限(营业期限)变更 | 营业期限:1996-5-2至2016-5-1 | 营业期限:1996-5-2至9999-9-9 | 2015-12-09 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:331021000020300组织机构代码证:148403703 | 统一社会信用代码:913310211484037034 | 2015-12-09 |
投资人(股权)备案 | 姓名:陈康平;出资额:**;百分比:*.*%姓名:林燕;出资额:**;百分比:*.*%姓名:王康兵;出资额:**;百分比:*.*%姓名:李岩富;出资额:***;百分比:*.*%姓名:林秉爱;出资额:***;百分比:*.*%姓名:徐胜义;出资额:***;百分比:*.*%姓名:张田福;出资额:***;百分比:*.*%姓名:林小芳;出资额:***;百分比:*.*%姓名:游友行;出资额:***;百分比:*.*%姓名:林康;出资额:***;百分比:*%姓名:徐崇光;出资额:***;百分比:*%姓名:苏艳;出资额:****;百分比:*%姓名:曾林福;出资额:****;百分比:*%姓名:黄显情;出资额:****;百分比:*.*%姓名:沈万春;出资额:****;百分比:*%姓名:黄墩清;出资额:****;百分比:*.*%姓名:苏显泽;出资额:****;百分比:*%姓名:苏增福;出资额:*****;百分比:**.*% | 姓名:林燕;出资额:**.*;百分比:*.**%姓名:王康兵;出资额:**.*;百分比:*.**%姓名:苏增福;出资额:*****;百分比:**.*% | 2014-03-31 |
高级管理人员备案 | 姓名:黄墩清;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副总经理姓名:黄墩清;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:黄士林;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事会主席姓名:林康;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:林耘;证件名称:;证件号码:***************;性别:男性;职务:董事姓名:苏显泽;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:苏艳;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:苏增福;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长兼总经理姓名:张田福;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事 | 姓名:苏增福;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:执行董事姓名:苏增福;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:经理姓名:王康兵;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事 | 2014-03-31 |
更多>>视频联播