变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 2021-05-10 | 2021-05-14 |
法定代表人变更 | 刘仲权 | 李修德 | 2021-04-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 傅刚义伍刚刘珊刘仲权蔡晓波 | 余建川蔡晓波李修德傅刚义钟晓岚 | 2021-04-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙颖周洪彬钟晓岚 | 周洪彬江金和胡李幼 | 2021-04-26 |
联络员备案 | 何筱倩***备案手机:*** | 冯倩***备案手机:*** | 2021-04-26 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘仲权 | 李修德 | 2021-04-26 |
法定代表人变更 | 伍刚 | 刘仲权 | 2018-04-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 刘珊李俊峰傅刚义伍刚蔡晓波 | 刘仲权傅刚义蔡晓波刘珊伍刚 | 2018-04-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙颖钟晓岚周洪彬 | 周洪彬钟晓岚孙颖 | 2018-04-16 |
联络员备案 | 姓名:何昌敏;证件类型:;证件号码:***;联络人联系电话:***;联络人移动电话:***;联络人电子邮件:; | 姓名:何筱倩;证件类型:中华人民共和国居民身份证;证件号码:***;联络人联系电话:***;联络人移动电话:***;联络人电子邮件:584270458@qq.com; | 2016-03-21 |
更多>>视频联播