变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 单彤文,董事;符伟江,职工监事;孔令海,董事;孔令海,总经理;李慧,监事长;刘卫华,董事;吴正兴,董事长;张荣旺,董事;张树培,监事 | 单彤文,董事;符伟江,职工监事;孔令海,董事;孔令海,总经理;李慧,监事长;刘卫华,董事;吴正兴,董事长;张德强,监事;张荣旺,董事 | 2016-07-05 |
高级管理人员备案 | 单彤文,董事;符伟江,职工监事;李慧,监事长;刘卫华,董事;吴正兴,董事长;张昌明,董事,总经理;张荣旺,董事;张树培,监事 | 单彤文,董事;符伟江,职工监事;孔令海,董事;孔令海,总经理;李慧,监事长;刘卫华,董事;吴正兴,董事长;张荣旺,董事;张树培,监事 | 2016-06-24 |
法定代表人变更 | 张昌明 | 孔令海 | 2016-06-24 |
法定代表人变更 | 广东省湛江市坡头区南调路南油一区北苑1栋406房 | 天津市 | 2016-06-24 |
高级管理人员备案 | 单彤文,董事;董宏明,职工监事;李慧,监事长;刘卫华,董事;吴正兴,董事长;张昌明,董事,总经理;张荣旺,董事;张树培,监事 | 单彤文,董事;符伟江,职工监事;李慧,监事长;刘卫华,董事;吴正兴,董事长;张昌明,董事,总经理;张荣旺,董事;张树培,监事 | 2016-02-24 |
高级管理人员备案 | 初燕群,董事长;单彤文,董事;董宏明,职工监事;郝工宝,监事长;李慧,监事;刘广才,董事;张昌明,董事,总经理;张荣旺,董事 | 单彤文,董事;董宏明,职工监事;李慧,监事长;刘卫华,董事;吴正兴,董事长;张昌明,董事,总经理;张树培,监事;张荣旺,董事 | 2015-05-14 |
法定代表人变更 | 初燕群 | 张昌明 | 2014-08-11 |
章程备案 | 章程修正案2013-10-23 | 章程修正案2014-07-22 | 2014-08-11 |
法定代表人变更 | 广东省深圳市福田区新洲路金海花园5栋404房 | 广东省湛江市坡头区南调路南油一区北苑1栋406房 | 2014-08-11 |
更多>>视频联播