变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2018-12-21 | |||
章程备案 | 2018-10-26 | 2018-12-03 | 2018-12-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:刘德玉; | 总经理:刘德玉; | 2018-12-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:宋春岩;总经理:刘德玉; | 法定代表人:刘德玉;总经理:刘德玉; | 2018-12-21 |
2018-11-01 | |||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:董莉; | 监事:饶维峰; | 2018-11-01 |
章程备案 | 2017-06-15 | 2018-10-26 | 2018-11-01 |
兴办实业(具体项目加行申报);国内商业、物资供销业;电池的技术开发及购销(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);进出口业务(按深贸管准证字第2003-4647号资格证书办)。 | 兴办实业(具体项目加行申报);国内商业、物资供销业;研发和销售:电池、电源、新能源电池系统、储能系统、电池及电源管理系统、电池管理软件、电池组保护板相关电子产品、新型电子元器件(集成电路)、充电器、充电机(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);进出口业务(按深贸管准证字第2003-4647号资格证书办)。 | 2018-11-01 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:刘德玉;监事:赵国会;董事:宋春青;监事:董莉;董事长:宋春岩; | 执行董事:宋春岩;监事:董莉; | 2017-06-23 |
其他事项备案 | 董事长:宋春岩;股东:刘德玉;工商联络员:;监事:董莉;其他:宋春青;其他:刘德玉;股东:宋春岩;监事:赵国会; | 工商联络员:蔡涛;董事长:宋春岩;监事:董莉;股东:;股东:; | 2017-06-23 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-06-15 | 2017-06-23 |
2017-06-23 | |||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:宋春岩、出资额:925.600000、出资比例:52.000000;股东名称:刘德玉、出资额:854.400000、出资比例:48.000000; | 股东名称:宋春岩、出资额:925.600000、出资比例:52.000000;股东名称:刘德玉、出资额:854.400000、出资比例:48.000000; | 2017-06-23 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 1997-08-01,2017-08-01,20 | 1997-08-01,, | 2017-06-23 |
其他事项备案 | 914403002793685145 | 2016-06-01 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-01 |
更多>>视频联播