变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 旧章程 | 2019-10-21新章程 | 2019-10-21 |
董事备案 | 陈良松陈国平陶勇 | 陈良松 | 2019-10-21 |
注册资本(金)变更 | 5000.000000万人民币 | 6000.000000万人民币 | 2018-05-29 |
章程备案 | 旧章程 | 2018-05-25新章程 | 2018-05-29 |
联络员备案 | 黄彬 | 林华 | 2017-03-15 |
章程备案 | 旧章程 | 2016-11-15章程 | 2016-11-16 |
监事备案 | 黄彬 | 陈国和 | 2016-10-26 |
董事备案 | 陈良松 | 陈良松陈国平陶勇 | 2016-10-26 |
章程备案 | 旧章程 | 2016-10-24新章程。 | 2016-10-26 |
经理备案 | 陈良松 | 陈良松 | 2016-10-26 |
住所变更 | 长乐市文武砂镇文新街北31号 | 福建省福州市长乐数字福建产业园东湖路33号 | 2016-10-14 |
联络员备案 | 叶晨龙 | 黄彬 | 2016-05-11 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本 | 2016-04-12 |
章程备案 | 旧章程 | 2015-12-15新章程。 | 2015-12-25 |
信息公示联络员备案 | 无 | 郭婷婷 | 2015-06-17 |
增、补、换照 | 副本数:1本 | 副本数:1本 | 2014-07-24 |
更多>>视频联播