变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:李雪雯;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:杨雅琴;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:杨亮;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨雅琴;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2020-07-30 |
经营范围变更 | 经营进出口业务,仓储服务(不含危险品),经济信息咨询(除期货、证券咨询),计算机软件开发,箱包的检测服务,国际货运代理,食品经营、餐饮服务(凭许可证经营),农药经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 许可项目:货物进出口;进出口代理;检验检测服务;食品经营;食品经营(销售预包装食品);餐饮服务;农药批发;农药零售;危险化学品经营;第一类非药品类易制毒化学品经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:第二类医疗器械销售;劳动保护用品销售;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备批发;软件销售;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);五金产品批发;服装服饰批发;箱包销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;机械设备销售;鞋帽批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 2020-04-23 |
高级管理人员备案 | 姓名:唐建玲;证件号码:******************;职位:监事姓名:奚倩;证件号码:******************;职位:董事姓名:张伯芸;证件号码:******************;职位:董事姓名:朱瑞瑢;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:李俊;证件号码:******************;职位:董事长姓名:沈阳;证件号码:******************;职位:董事姓名:章勇;证件号码:******************;职位:监事姓名:顾林飞;证件号码:******************;职位:监事 | 姓名:唐建玲;证件号码:******************;职位:监事姓名:奚倩;证件号码:******************;职位:董事姓名:张伯芸;证件号码:******************;职位:董事姓名:李俊;证件号码:******************;职位:董事长兼总经理姓名:杨雅琴;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈阳;证件号码:******************;职位:董事姓名:章勇;证件号码:******************;职位:监事姓名:顾林飞;证件号码:******************;职位:监事 | 2019-01-30 |
经营范围变更 | 经营进出口业务,仓储服务(不含危险品),经济信息咨询(除期货、证券咨询),计算机软件开发,箱包的检测服务,国际货运代理,食品经营(凭许可证经营),农药经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 经营进出口业务,仓储服务(不含危险品),经济信息咨询(除期货、证券咨询),计算机软件开发,箱包的检测服务,国际货运代理,食品经营、餐饮服务(凭许可证经营),农药经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-11-07 |
企业联络人员、财务人员 | 原联络员姓名:任芬;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:***********;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:童慧芬;原财务负责人固定电话:************;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:****************** | 现联络员姓名:李雪雯;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:***********;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨雅琴;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-11-07 |
经营范围变更 | 经营进出口业务,仓储服务(不含危险品),经济信息咨询(除期货、证券咨询),计算机软件开发,箱包的检测服务,国际货运代理,食品经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 经营进出口业务,仓储服务(不含危险品),经济信息咨询(除期货、证券咨询),计算机软件开发,箱包的检测服务,国际货运代理,食品经营(凭许可证经营),农药经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-08-08 |
高级管理人员备案 | 姓名:唐建玲;证件号码:******************;职位:监事姓名:奚倩;证件号码:******************;职位:董事姓名:朱瑞瑢;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:李俊;证件号码:******************;职位:董事长姓名:杨华;证件号码:******************;职位:董事姓名:沈阳;证件号码:******************;职位:董事姓名:章勇;证件号码:******************;职位:监事姓名:顾林飞;证件号码:******************;职位:监事 | 姓名:唐建玲;证件号码:******************;职位:监事姓名:奚倩;证件号码:******************;职位:董事姓名:张伯芸;证件号码:******************;职位:董事姓名:朱瑞瑢;证件号码:******************;职位:董事兼总经理姓名:李俊;证件号码:******************;职位:董事长姓名:沈阳;证件号码:******************;职位:董事姓名:章勇;证件号码:******************;职位:监事姓名:顾林飞;证件号码:******************;职位:监事 | 2018-06-08 |
经营范围变更 | 经营进出口业务,仓储服务(不含危险品),经济信息咨询(除期货、证券咨询),计算机软件开发,箱包的检测服务,国际货运代理。 | 经营进出口业务,仓储服务(不含危险品),经济信息咨询(除期货、证券咨询),计算机软件开发,箱包的检测服务,国际货运代理,食品经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-05-18 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330000000019298组织机构代码证:146484124 | 统一社会信用代码:913300001464841246 | 2016-03-24 |
高级管理人员备案 | 李俊,朱瑞瑢,杨华,范亮,奚倩,顾林飞,章勇,沈阳 | 李俊,朱瑞瑢,杨华,沈阳,奚倩,顾林飞,章勇,唐建玲 | 2015-08-03 |
高级管理人员备案 | 姓名:范亮;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:顾林飞;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:李俊;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:副董事长姓名:徐清泉;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长兼总经理姓名:杨华;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:章勇;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:张伯芸;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:监事姓名:奚倩;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事 | 姓名:范亮;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事姓名:顾林飞;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:李俊;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事长姓名:沈阳;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:杨华;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事姓名:章勇;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:监事姓名:朱瑞瑢;证件名称:;证件号码:******************;性别:男性;职务:董事兼总经理姓名:奚倩;证件名称:;证件号码:******************;性别:女性;职务:董事 | 2014-07-10 |
法定代表人变更 | 徐清泉 | 李俊 | 2014-07-10 |
投资人(股权)备案 | 徐清泉,蒋加伟,沈振明,郑继明,朱瑞瑢,赵美华,陆晖,范亮,唐建玲,顾林飞,袁枫,徐建平,刘菁,吴莉英,汤思强,奚倩,章勇,李俊,朱力行,杨华,上海大舟投资有限公司 | 浙江汇信中恒控股有限公司:****.**万元:徐清泉:***.**万元:朱瑞瑢:***.**万元:奚倩:***.**万元:范亮:***.**万元:章勇:***.**万元:李俊:***.*万元:唐建玲:***.**万元:黄兆良:***.**万元:吴莉英:***.**万元:汤思强:***.**万元:袁枫:**.**万元:顾林飞:**.**万元:杨华:**.**万元:王楚汀:**.**万元:王晓冬:**.**万元:徐建平:**.**万元:沈阳:**.**万元:谢国光:**.**万元:祖晶:**.**万元:孙崧:**.**万元:谢俊:**.**万元:苏文媚:**.**万元:陆晖:**.**万元:冯政:**.**万元:张跃群:**.**万元:周文军:**.**万元:徐晓红:**.**万元:沈宇:**.**万元:吴奕军:**.**万元:沈晓明:**.**万元:曹奔:**.**万元:张向红:**.**万元:张伯芸:**.**万元:陆良亮:**.**万元:姚欣琪:**.**万元:汤嘉令:**.**万元:童慧芬:**.**万元:祁晓英:**.**万元:沈虹:**.**万元:杨雅琴:**.**万元:汤剑波:**.**万元:诸葛溶彬:**.**万元:陈华:**.**万元:曹京:**万元:五华龙:*.**万元:王展:*.**万元:张小江:*.**万元:钟世明:*.**万元:江渭源:*.**万元:沈佳丽:*.**万元:岑春宇:**.**万元: | 2014-06-30 |
更多>>视频联播