变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名:丁高明;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:张钦;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:江科甫;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王明娟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:黄伟;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:丁高明;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:张钦;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:徐瑛;证件号码:******************;职位:监事;姓名:江科甫;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王明娟;证件号码:******************;职位:监事; | 2022-02-23 |
高级管理人员备案 | 姓名:丁高明;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:张钦;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:王小明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王明娟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:黄伟;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:丁高明;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:张钦;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:江科甫;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王明娟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:黄伟;证件号码:******************;职位:监事; | 2021-02-24 |
注册资本(金)变更 | **** | **** | 2020-08-22 |
投资人(股权)备案 | 企业名称:浙江三狮南方新材料有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:杭州富阳兴和投资有限公司;出资额:***万;百分比:**%; | 企业名称:浙江三狮南方新材料有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:杭州富阳兴和投资有限公司;出资额:***万;百分比:**%; | 2020-08-22 |
章程备案 | 详见公司新章程 | 2020-07-28 | |
出资日期备案 | 企业名称:浙江三狮南方新材料有限公司;出资日期:2013-04-10;企业名称:杭州富阳兴和投资有限公司;出资日期:2015-10-20; | 企业名称:浙江三狮南方新材料有限公司;出资日期:2013-04-10;企业名称:杭州富阳兴和投资有限公司;出资日期:2015-10-20; | 2020-07-28 |
出资比例备案 | 企业名称:浙江三狮南方新材料有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:杭州富阳兴和投资有限公司;出资额:***万;百分比:**%; | 企业名称:浙江三狮南方新材料有限公司;出资额:****万;百分比:**%;企业名称:杭州富阳兴和投资有限公司;出资额:***万;百分比:**%; | 2020-07-28 |
高级管理人员备案 | 姓名:丁高明;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:吴玥;证件号码:******************;职位:监事;姓名:张钦;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:王小明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:虞晓红;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:黄伟;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:丁高明;证件号码:******************;职位:董事兼总经理;姓名:张钦;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:王小明;证件号码:******************;职位:董事;姓名:王明娟;证件号码:******************;职位:监事;姓名:黄伟;证件号码:******************;职位:监事; | 2020-07-28 |
出资方式备案 | 2020-07-28 | ||
法定代表人变更 | 石珍明 | 张钦 | 2017-10-19 |
投资人(股权)备案 | 股东:上海华滋奔腾控股集团有限公司,***万;浙江南方水泥有限公司,****万;组织机构:丁高明职务:总经理;林剑职务:监事会主席;沈建力职务:董事;石珍明职务:董事长;王士勤职务:监事;王小明职务:董事;吴玥职务:监事; | 股东:杭州富阳兴和投资有限公司,***万;浙江南方水泥有限公司,****万;组织机构:丁高明职务:总经理;黄伟职务:董事;林剑职务:监事会主席;石珍明职务:董事长;王小明职务:董事;吴玥职务:监事; | 2015-10-21 |
换发统一社会信用代码执照 | 注册号:330122000020751组织机构代码证:682934416 | 统一社会信用代码:91330122682934416U | 2015-10-21 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人):陈银中;组织机构:陈银中职务:董事长;丁高明职务:总经理;林剑职务:监事会主席;沈建力职务:董事;王士勤职务:监事;王小明职务:董事;吴玥职务:监事; | 法定代表人(负责人):石珍明;组织机构:丁高明职务:总经理;林剑职务:监事会主席;沈建力职务:董事;石珍明职务:董事长;王士勤职务:监事;王小明职务:董事;吴玥职务:监事; | 2015-05-05 |
更多>>视频联播