变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
经营范围变更(含业务范围变更) | 研究、开发、设计、制造、销售:汽车零部件及配件、电工机械专用设备、泵、阀门及真空设备、压缩机、液压和气压动力机械及元件、建筑工程用机械、内燃机配件、水暖管道管件;机械零部件加工;机械设备租赁;实业投资;设备安装;销售:润滑油(除化学危险品)、化工原料(除化学危险品、易制毒品、监控化学品)、化工产品(除化学危险品、易制毒品、监控化学品);从事货物及技术的进出口业务(分支机构经营场所设在:诸暨店口镇斗门村)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;电机及其控制系统研发;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;机械设备研发;汽车零配件零售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件销售;汽车零部件再制造;机械零件、零部件加工;汽车零配件批发;泵及真空设备制造;泵及真空设备销售;新能源汽车电附件销售;阀门和旋塞销售;普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造);阀门和旋塞研发;气体压缩机械销售;气体压缩机械制造;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销售;建筑工程用机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;润滑油销售;以自有资金从事投资活动;化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 2023-05-15 |
章程备案 | 2023-05-15 | ||
其他事项备案 | ******** | *********** | 2023-05-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何文华;证件号码:******************;职位:经理;姓名:何文华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅虹;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:张茜;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李东峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:林权;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金芳明;证件号码:******************;职位:董事长; | 姓名:何文华;证件号码:******************;职位:经理;姓名:何文华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅虹;证件号码:******************;职位:监事会主席;姓名:张茜;证件号码:******************;职位:监事;姓名:李东峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:林权;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金芳明;证件号码:******************;职位:董事长; | 2021-08-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何文华 | 金芳明 | 2021-08-25 |
章程备案 | 2021-08-25 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:金芳明;出资额:****万;百分比:**%;姓名:何文华;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:金何锟;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:金何懿;出资额:***万;百分比:*.****%;姓名:金何欣;出资额:***万;百分比:*.****%; | 姓名:金芳明;出资额:****万;百分比:**.****%;姓名:金何锟;出资额:***.****万;百分比:*.****%;姓名:金何懿;出资额:***万;百分比:*.***%;姓名:金何欣;出资额:***万;百分比:*.***%; | 2020-10-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 11000 | 10633.3333 | 2020-10-28 |
章程备案 | 2020-10-28 | ||
章程备案 | 2020-05-25 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何文华;证件号码:******************;职位:经理;姓名:何文华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:何文燕(监事会主席);证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:石雅静;证件号码:******************;职位:董事;姓名:袁秋利(职工代表);证件号码:******************;职位:监事;姓名:金何锟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金芳明;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:项茹冰;证件号码:******************;职位:监事; | 姓名:何文华;证件号码:******************;职位:经理;姓名:何文华;证件号码:******************;职位:董事;姓名:傅虹;证件号码:******************;职位:监事;姓名:吴伟;证件号码:******************;职位:董事;姓名:李东峰;证件号码:******************;职位:监事;姓名:林权;证件号码:******************;职位:董事;姓名:石雅静;证件号码:******************;职位:董事;姓名:金芳明;证件号码:******************;职位:董事长;姓名:项茹冰;证件号码:******************;职位:监事会主席; | 2019-11-07 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 研究、开发、设计、制造、销售:汽车零部件及配件、电工机械专用设备、泵、阀门及真空设备、液压和气压动力机械及元件、建筑工程用机械、内燃机配件、水暖管道管件;机械零部件加工;机械设备租赁;实业投资;设备安装;销售:润滑油(除化学危险品)、化工原料(除化学危险品、易制毒品、监控化学品)、化工产品(除化学危险品、易制毒品、监控化学品);从事货物及技术的进出口业务(分支机构经营场所设在:诸暨店口镇斗门村)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 研究、开发、设计、制造、销售:汽车零部件及配件、电工机械专用设备、泵、阀门及真空设备、压缩机、液压和气压动力机械及元件、建筑工程用机械、内燃机配件、水暖管道管件;机械零部件加工;机械设备租赁;实业投资;设备安装;销售:润滑油(除化学危险品)、化工原料(除化学危险品、易制毒品、监控化学品)、化工产品(除化学危险品、易制毒品、监控化学品);从事货物及技术的进出口业务(分支机构经营场所设在:诸暨店口镇斗门村)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-04-20 |
章程备案 | 2018-04-20 | ||
章程备案 | 2018-03-30 | ||
经营范围变更(含业务范围变更) | 研究、开发、设计、制造、销售:汽车零部件及配件、电工机械专用设备、建筑工程用机械、内燃机配件、水暖管道管件;机械零部件加工;机械设备租赁;实业投资;设备安装;销售:润滑油(除化学危险品)、化工原料(除化学危险品、易制毒品、监控化学品)、化工产品(除化学危险品、易制毒品、监控化学品);从事货物及技术的进出口业务(分支机构经营场所设在:诸暨店口镇斗门村) | 研究、开发、设计、制造、销售:汽车零部件及配件、电工机械专用设备、泵、阀门及真空设备、液压和气压动力机械及元件、建筑工程用机械、内燃机配件、水暖管道管件;机械零部件加工;机械设备租赁;实业投资;设备安装;销售:润滑油(除化学危险品)、化工原料(除化学危险品、易制毒品、监控化学品)、化工产品(除化学危险品、易制毒品、监控化学品);从事货物及技术的进出口业务(分支机构经营场所设在:诸暨店口镇斗门村)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2018-03-30 |
章程备案 | 2018-01-16 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 姓名:金何懿;出资额:***万;百分比:*.****%姓名:金何锟;出资额:***.****万;百分比:*.****%姓名:金何欣;出资额:***.****万;百分比:*.****%姓名:金芳明;出资额:****万;百分比:**% | 姓名:金何懿;出资额:***万;百分比:*.****%姓名:金何欣;出资额:***万;百分比:*.****%姓名:金何锟;出资额:***.****万;百分比:*.****%企业名称:杭州国新智越投资合伙企业(有限合伙);出资额:****万;百分比:**.****%姓名:金芳明;出资额:****万;百分比:**.****% | 2018-01-16 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | ***** | *****.**** | 2018-01-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:何尚法(监事会主席);证件号码:******************;职位:监事姓名:何文华;证件号码:******************;职位:经理姓名:何文华;证件号码:******************;职位:董事姓名:何文燕;证件号码:******************;职位:董事姓名:李东峰;证件号码:******************;职位:监事姓名:杨岭江(职工代表);证件号码:******************;职位:监事姓名:金芳明;证件号码:******************;职位:董事长 | 姓名:何文华;证件号码:******************;职位:经理姓名:何文华;证件号码:******************;职位:董事姓名:何文燕(监事会主席);证件号码:******************;职位:监事姓名:吴伟;证件号码:******************;职位:董事姓名:石雅静;证件号码:******************;职位:董事姓名:袁秋利(职工代表);证件号码:******************;职位:监事姓名:金何锟;证件号码:******************;职位:董事姓名:金芳明;证件号码:******************;职位:董事长姓名:项茹冰;证件号码:******************;职位:监事 | 2018-01-16 |
其他事项备案 | 住房公积金缴存登记 | 2017-12-26 |
更多>>视频联播