变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2016-06-24 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2014-12-01 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2014-02-28 | ||
注册资本 | 181766.1006万元 | 234610.0874万元 | 2016-10-17 |
法定代表人 | 任志强 | 孙秋艳 | 2014-12-01 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2016-06-24 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2014-12-01 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2014-02-28 | ||
注册资本 | 181766.1006万元 | 234610.0874万元 | 2016-10-17 |
法定代表人 | 任志强 | 孙秋艳 | 2014-12-01 |
更多>>视频联播