变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
监事备案 | 李爽 | 李爽 | 2024-04-17 |
高级管理人员备案 | 周思良 | 周思良; | 2024-04-17 |
董事备案 | 赵超;徐志华;胡晶焱 | 徐志华;胡晶焱;陶中文 | 2024-04-17 |
法定代表人变更 | 赵超 | 陶中文 | 2024-04-17 |
章程备案 | 无 | 2022-03-02章程备案 | 2022-11-03 |
投资人(股权)变更 | 上海投资咨询集团有限公司;上海上咨综合服务有限公司; | 上海投资咨询集团有限公司;上海上咨综合服务有限公司; | 2022-11-03 |
住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路33号17楼F座 | 上海市徐汇区丰谷路315弄24号1-3层 | 2022-11-03 |
高级管理人员备案 | 陆民 | 周思良; | 2022-07-21 |
董事备案 | 徐志华;胡晶焱;赵超 | 胡晶焱;徐志华;赵超 | 2022-07-21 |
监事备案 | 包书铭 | 李爽 | 2022-07-21 |
董事备案 | 郑刚;王思政;焦民 | 徐志华;胡晶焱;赵超 | 2021-03-24 |
监事备案 | 陈宇剑 | 包书铭 | 2021-03-24 |
法定代表人变更 | 焦民 | 赵超 | 2021-03-24 |
更多>>视频联播