变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李艳平 | 梁美芹 | 2019-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李艳平、孙灿华、岳秀荣 | 梁美芹、孙灿华、岳秀荣 | 2019-12-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 梁美芹、孙灿华、岳秀荣 | 李艳平、孙灿华、岳秀荣 | 2019-10-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 梁美芹 | 李艳平 | 2019-10-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙灿华、岳秀荣、李艳平 | 梁美芹、孙灿华、岳秀荣 | 2019-08-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李艳平 | 梁美芹 | 2019-08-12 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 孙灿华、孙素红、李艳平 | 孙灿华、岳秀荣、李艳平 | 2017-12-25 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 孙灿华:50%;孙向阳:37.5%;李艳平:6.25%;孙素红:6.25%; | 李艳平;孙灿华; | 2017-12-25 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 20 | 长期 | 2017-12-25 |
更多>>视频联播