变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
2019-06-18 | |||
其他事项备案 | 2019-06-18 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-06-18 | ||
章程备案 | 2019-02-26 | 2019-05-31 | 2019-06-18 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-06-18 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳赤湾港航股份有限公司、出资额:28000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:招商局国际(中国)投资有限公司、出资额:42000.000000、出资比例:60.000000; | 股东名称:招商局港口集团股份有限公司、出资额:28000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:招商局国际(中国)投资有限公司、出资额:42000.000000、出资比例:60.000000; | 2019-02-26 |
章程备案 | 2017-08-30 | 2019-02-26 | 2019-02-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 董事长:李玉彬;法定代表人:李玉彬; | 董事长:李玉彬;法定代表人:李玉彬; | 2018-02-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:李玉彬; | 董事长:李玉彬; | 2018-02-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(中外合资) | 有限责任公司 | 2017-11-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:招商局国际(中国)投资有限公司、出资额:42000.000000、出资比例:60.000000;股东名称:深圳赤湾港航股份有限公司、出资额:14000.000000、出资比例:20.000000;股东名称:轩运发展有限公司、出资额:14000.000000、出资比例:20.000000; | 股东名称:深圳赤湾港航股份有限公司、出资额:28000.000000、出资比例:40.000000;股东名称:招商局国际(中国)投资有限公司、出资额:42000.000000、出资比例:60.000000; | 2017-11-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:严刚;其他:吕胜洲;其他:王永立;法定代表人:白景涛;董事长:白景涛;其他:李玉彬;其他:潘科; | 其他董事:李建辉;其他董事:潘科;法定代表人:李玉彬;董事长:李玉彬;其他董事:吕胜洲;其他董事:严刚;其他董事:王永立; | 2017-06-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:王永立;董事长:白景涛;副董事长:李玉彬;董事:严刚;董事:吕胜洲;董事:潘科; | 董事:李建辉;董事:潘科;董事:王永立;董事长:李玉彬;副董事长:吕胜洲;董事:严刚; | 2017-06-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:李玉彬; | 总经理:张海健; | 2017-05-05 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 货运代理业务(不含危险化学品业务),承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务;箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、母婴幼儿类日用品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易商品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);供应链管理;计算机数据库软件开发及应用;商务信息咨询。^仓储服务;货物配送;无船承运业务(凭无船承运业务经营资格登记证经营有效期至2015年12月17日止);酒类、预包装食品(不含复热预包装食品)的批发。 | 货运代理业务(不含危险化学品业务),承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国际运输代理业务,包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询服务;箱包服装配饰、家具建材、家纺居家产品、电子产品、母婴幼儿类日用品的批发、佣金代理(拍卖除外)、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易商品,涉及配额、许可证管理及其它专项管理的商品,按国家有关规定办理申请);供应链管理;计算机数据库软件开发及应用;商务信息咨询。国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),单证管理、物流结算服务,电子商务平台的技术开发及服务,全球集拼分拨系统的技术开发、技术转让、技术服务及技术咨询,会展策划、展览、展示策划,保税仓及其配套设施的租赁服务(非银行融资类),集装箱堆场业务。^仓储服务;货物配送;无船承运业务(凭无船承运业务经营资格登记证经营有效期至2015年12月17日止);酒类、预包装食品(不含复热预包装食品)的批发;第三方物流服务;物业管理。,从事道路客运、货运经营,物业服务企业资质核准(三级及三级暂定) | 2016-06-29 |
其他事项备案 | 工商联络员:黄伟军; | 2016-06-29 | |
其他事项备案 | 审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《道路运输经营许可证》、《深圳市出租小汽车营运牌照证书》或经营权授予文件、审批文件号:无;审批文件名称:《酒类批发许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | 审批文件名称:《物业服务企业资质证书》(三级或三级暂定)、审批文件号:无;审批文件名称:《道路运输经营许可证》、《深圳市出租小汽车营运牌照证书》或经营权授予文件、审批文件号:无;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;审批文件名称:《酒类批发许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《食品流通许可证》、审批文件号:无; | 2016-06-29 |
其他事项备案 | 91440300750451150B | 2016-03-18 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:余世新;副董事长:郑少平;董事长:胡建华;监事:李玉彬;董事:邓伟栋;董事:王永立;董事:张日忠; | 总经理:李玉彬;董事:吕胜洲;副董事长:李玉彬;监事:赵建莉;董事:严刚;董事长:白景涛;董事:潘科;董事:王永立; | 2016-03-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:李玉彬;其他董事:王永立;董事长:胡建华;其他董事:张日忠;法定代表人:胡建华;其他董事:余世新;其他董事:邓伟栋;其他董事:郑少平; | 其他董事:王永立;董事长:白景涛;其他董事:严刚;法定代表人:白景涛;监事:赵建莉;其他董事:李玉彬;总经理:李玉彬;其他董事:潘科;其他董事:吕胜洲; | 2016-03-18 |
更多>>视频联播