变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
清算组备案 | 刘旭东,徐东升,任旭,章松新,方嘉锐,中国航空技术深圳有限公司 | 2021-05-26 | |
清算组备案 | 任旭,章松新,中国航空技术深圳有限公司,刘旭东,徐东升,方嘉锐 | 2019-12-18 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 副总经理:郭泰祥;董事:曹森炬;董事:方嘉锐;总经理:曹森炬;副董事长:关力群;董事:章松新;董事长:钟思均; | 董事:方嘉锐;总经理:任旭;副董事长:关力群;董事:任旭;董事长:徐东升;董事:章松新; | 2018-07-25 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:曹森炬;法定代表人:钟思均;其他:方嘉锐;总经理:郭泰祥;总经理:曹森炬;其他:关力群;其他:章松新;董事长:钟思均; | 总经理:任旭;其他董事:关力群;其他董事:任旭;董事长:徐东升;法定代表人:徐东升;其他董事:方嘉锐;其他董事:章松新; | 2018-07-25 |
生产经营塑料托盘。 | 塑料托盘的生产与销售(生产制造职能在分支机构)。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2018-06-21 | |
章程备案 | 2018-06-21 | ||
许可经营项目变更 | 审批文件名称:贸工局文件、审批文件号:;审批文件名称:深圳市宝安区经济促进局文件、审批文件号:;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无;审批文件名称:贸工局文件、审批文件号:;审批文件名称:道路运输经营许可证、审批文件号:;审批文件名称:环保局批文、审批文件号:; | 审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 2018-06-21 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市宝安区松岗街道罗田象山工业区富恒工业园3号厂房C座一至三楼 | 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖路32-1号709 | 2018-06-05 |
章程备案 | 2018-06-05 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:黄勇峰;总经理:郭泰祥;其他董事:关力群;其他董事:章松新;总经理:曹森炬;董事长:黄勇峰;其他董事:钟思均;其他董事:曹森炬; | 其他董事:章松新;总经理:郭泰祥;法定代表人:钟思均;董事长:钟思均;其他董事:曹森炬;总经理:曹森炬;其他董事:关力群;其他董事:方嘉锐; | 2016-09-22 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:曹森炬;董事:章松新;副董事长:关力群;董事:钟思均;副总经理:郭泰祥;总经理:曹森炬;董事长:黄勇峰; | 董事:方嘉锐;董事:曹森炬;董事:章松新;董事长:钟思均;副董事长:关力群;总经理:曹森炬;副总经理:郭泰祥; | 2016-09-22 |
其他事项备案 | 91440300618811964F | 2016-05-09 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-05-09 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:林涛;副总经理:郭泰祥;董事:童小民;总经理:曹森炬;董事长:黄勇峰;副董事长:关力群;董事:曹森炬; | 副总经理:郭泰祥;副董事长:关力群;董事:钟思均;总经理:曹森炬;董事长:黄勇峰;董事:曹森炬;董事:章松新; | 2014-03-12 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:中航国际(香港)集团有限公司、出资额:85.100000、出资比例:25.000000;股东名称:中航国际控股股份有限公司、出资额:102.120000、出资比例:30.000000;股东名称:中航国际投资有限公司、出资额:153.180000、出资比例:45.000000; | 股东名称:中航国际(香港)集团有限公司、出资额:85.100000、出资比例:25.000000;股东名称:中国航空技术深圳有限公司、出资额:102.120000、出资比例:30.000000;股东名称:中航国际投资有限公司、出资额:153.180000、出资比例:45.000000; | 2014-03-12 |
更多>>视频联播