变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2017-07-20 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-03-31 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-12-14 | ||
住所 | 北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼 | 北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层 | 2016-03-31 |
注册资本 | 77000万元 | 115500万元 | 2015-07-03 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2017-07-20 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-03-31 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-12-14 | ||
住所 | 北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼 | 北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层 | 2016-03-31 |
注册资本 | 77000万元 | 115500万元 | 2015-07-03 |
更多>>视频联播