变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-12-18 | ||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-12-18 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-11-15 | ||
2019-11-15 | |||
名称变更(字号名称、集团名称等) | 深圳新都酒店股份有限公司 | 深圳鹍鹏控股股份有限公司 | 2019-11-15 |
章程备案 | 2019-11-15 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:宋诗情;监事:张维;职工监事:黄瑞娜; | 执行监事:毛会;监事:宋诗情;监事:张维; | 2018-07-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:李凤鸣;其他:杨志强;其他:朱季成;其他:张松旺;其他:王亿群;法定代表人:陈辉汉;总经理:陈辉汉;其他:陈小卫;其他:蒋涛;董事长:陈辉汉;其他:苏从跃; | 董事长:朱季成;总经理:姜涛;其他董事:张松旺;其他董事:王亿群;其他董事:苏从跃;其他董事:李凤鸣;其他董事:蒋涛;法定代表人:姜涛;其他董事:杨志强;其他董事:陈小卫;其他董事:陈辉汉; | 2017-06-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:李凤鸣;董事:杨志强;董事:张松旺;董事:王亿群;总经理:陈辉汉;董事:陈小卫;董事:蒋涛;董事长:陈辉汉;副董事长:苏从跃;董事:朱季成; | 董事:王亿群;董事长:朱季成;总经理:姜涛;董事:张松旺;副董事长:苏从跃;董事:李凤鸣;董事:蒋涛;董事:杨志强;董事:陈小卫;董事:陈辉汉; | 2017-06-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:张晓明;董事:晏为;董事:王健涛;董事:林天富;监事:周丽;副董事长:王晓燕;监事:李超;董事:潘林武;董事长:陈辉汉;董事:季德钧;监事:许建刚;总经理:陈辉汉;董事:李聚全; | 监事:宋诗情;监事:张维;董事:杨志强;副董事长:苏从跃;董事长:陈辉汉;董事:蒋涛;董事:李凤鸣;董事:朱季成;董事:张松旺;董事:陈小卫;总经理:陈辉汉;职工监事:黄瑞娜;董事:王亿群; | 2016-06-30 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 32940.205 | 42972.0035 | 2016-06-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳贵州经济贸易公司、出资额:.000000、出资比例:10.860000;股东名称:香港建辉投资有限公司、出资额:.000000、出资比例:18.100000;股东名称:中国银行信托咨询公司、出资额:.000000、出资比例:21.730000;股东名称:香港桂江企业有限公司、出资额:.000000、出资比例:10.860000;股东名称:南海石油深圳开发服务总公司、出资额:.000000、出资比例:10.860000;股东名称:社会公众、出资额:.000000、出资比例:27.590000; | 股东名称:无限售流通股、出资额:42972.003500、出资比例:100.000000; | 2016-06-30 |
投资总额变更 | 32940.205 | 42972.0035 | 2016-06-30 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-06-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事长:闻心达;董事:李聚全;董事:张晓明;董事:王健涛;监事:周丽;董事:晏为;副董事长:王晓燕;监事:许建刚;董事:林天富;总经理:闻心达;监事:李超;董事:季德钧;董事:潘林武; | 监事:李超;董事:张晓明;董事:晏为;副董事长:王晓燕;董事长:陈辉汉;监事:周丽;监事:许建刚;董事:林天富;总经理:陈辉汉;董事:季德钧;董事:李聚全;董事:王健涛;董事:潘林武; | 2015-12-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:潘林武;其他董事:王晓燕;监事:李超;董事长:闻心达;其他董事:晏为;其他董事:林天富;监事:许建刚;其他董事:王健涛;其他董事:李聚全;其他董事:张晓明;法定代表人:闻心达;监事:周丽;其他董事:季德钧;总经理:闻心达; | 其他董事:张晓明;其他董事:李聚全;其他董事:潘林武;监事:许建刚;其他董事:林天富;其他董事:王晓燕;其他董事:季德钧;其他董事:晏为;董事长:陈辉汉;监事:周丽;法定代表人:陈辉汉;其他董事:王健涛;总经理:陈辉汉;监事:李超; | 2015-12-16 |
其他事项备案 | 914403006188058551 | 2015-12-16 | |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市春风路一号 | 深圳市罗湖区春风路一号 | 2015-12-16 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:周丽;副董事长:王晓燕;董事:张晓明;监事:李超;董事:王健涛;副董事长:闻心达;董事:晏为;监事:许建刚;董事:季德钧;董事:潘林武;董事:林天富;董事长:李聚全; | 副董事长:王晓燕;董事:张晓明;监事:周丽;董事:晏为;董事长:闻心达;董事:林天富;董事:李聚全;总经理:闻心达;监事:许建刚;监事:李超;董事:季德钧;董事:潘林武;董事:王健涛; | 2014-05-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:王晓燕;其他董事:林天富;监事:周丽;其他董事:张晓明;董事长:李聚全;其他董事:晏为;其他董事:王健涛;监事:许建刚;法定代表人:李聚全;监事:李超;其他董事:季德钧;其他董事:潘林武;其他董事:闻心达; | 监事:李超;董事长:闻心达;其他董事:晏为;其他董事:潘林武;其他董事:王晓燕;其他董事:林天富;监事:许建刚;其他董事:王健涛;其他董事:李聚全;其他董事:季德钧;总经理:闻心达;其他董事:张晓明;法定代表人:闻心达;监事:周丽; | 2014-05-16 |
更多>>视频联播