变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
境外股东发起人的境内法律文件送达接受人备案 | 广州雅居乐房地产开发有限公司, | 李迪迎 | 2020-04-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2020-04-10 | |
工商登记联络员备案 | 黎姮 | 李迪迎 | 2020-04-10 |
经理备案 | 杨林森 | 罗明亮 | 2020-04-10 |
法定代表人变更 | 杨林森 | 罗明亮 | 2020-04-10 |
工商登记联络员备案 | 陈宏瑜 | 黎姮 | 2019-06-12 |
章程备案 | 准予章程备案 | 2019-06-12 | |
法定代表人变更 | 郑重 | 杨林森 | 2019-06-12 |
经理备案 | 郑重 | 杨林森 | 2019-06-12 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | 陈卓林、陈卓南、陈卓贤、陆倩芳、薛双有 | 陈卓林、陈卓南、陈卓贤、陆倩芳、郑重 | 2017-07-18 |
法定代表人变更 | 薛双有 | 郑重 | 2017-07-18 |
董事、监事、经理及联合管理委员会委员 | 陈卓林、陈卓南、陈卓贤、梁正坚、陆倩芳 | 陈卓林、陈卓南、陈卓贤、陆倩芳、薛双有 | 2015-08-27 |
法定代表人变更 | 梁正坚 | 薛双有 | 2015-08-27 |
更多>>视频联播