变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张培元 | 吴峻军 | 2020-06-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 翟曹敏(董事)、姜红(董事)、张培元(董事长)、王晶珉(董事)、王静(董事)、吴娟(监事)、黄健(董事)、杨靖(监事)、祝强(监事)、韩云(董事) | 袁亮(董事)、明先权(监事)、蒋晓川(总经理)、杨文(董事)、余芸(监事)、邹琦(董事)、王晶珉(董事)、田曦霞(董事)、董景霞(董事)、吴峻军(董事长)、张墨(监事) | 2020-06-05 |
期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) | 2020-05-30 | 50 | 2020-06-05 |
章程备案 | 2018-09-10 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 武汉华汉投资管理有限公司:35.02%;武汉长江世纪投资有限公司:29.46%;武汉经开投资有限公司:17.39%;武汉正信国有资产经营有限公司:7.72%;武汉证券有限责任公司:6.55%;武汉锅炉集团有限公司:3.86%; | 武汉经开投资有限公司:17.39%;武汉华汉投资管理有限公司:35.01%;武汉长江世纪投资有限公司:29.46%;武汉正信国有资产经营有限公司:7.72%;武汉锅炉集团有限公司:10.4%; | 2018-09-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王韬,姜红,张培元,刘一春,王静,涂峰,黄健,杨靖,祝强,韩云 | 翟曹敏,姜红,张培元,王晶珉,王静,吴娟,黄健,杨靖,祝强,韩云 | 2016-10-27 |
更多>>视频联播