变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-11-01 | ||
章程备案 | 2013-08-08 | 2019-10-28 | 2019-11-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 监事:朱春晖;董事长:刘飞鸣;其他董事:罗路洪;法定代表人:刘飞鸣;其他董事:王国锋;监事:廖剑璐;总经理:付军;监事:张武山;其他董事:李玲;其他董事:李俊杰; | 其他董事:李玲;其他董事:熊祯兵;法定代表人:杨忠;其他董事:罗路洪;监事:朱春晖;其他董事:王国锋;监事:廖剑璐;董事长:杨忠;总经理:付军;监事:张武山; | 2016-06-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:朱春晖;监事:廖剑璐;监事:张武山;总经理:付军;董事:李玲;董事:李俊杰;董事长:刘飞鸣;董事:罗路洪;董事:王国锋; | 总经理:付军;监事:张武山;董事长:杨忠;监事:朱春晖;董事:罗路洪;监事:廖剑璐;董事:熊祯兵;董事:李玲;董事:王国锋; | 2016-06-20 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 深圳市罗湖区东晓街道布吉路1028号中机大院4栋6层北 | 深圳市罗湖区笋岗街道宝安北路3039号(深圳人才大市场大厦)8层823 | 2016-06-20 |
其他事项备案 | 91440300715221704Y | 2016-06-20 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:朱春晖;董事长:刘飞鸣;董事:付军;总经理:付军;董事:罗路洪;监事:肖红兵;监事:张武山;董事:王国锋;董事:李俊杰; | 董事:罗路洪;监事:朱春晖;董事:李玲;总经理:付军;董事长:刘飞鸣;董事:王国锋;监事:廖剑璐;董事:李俊杰;监事:张武山; | 2015-09-29 |
更多>>视频联播