变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-09-20 | ||
投资总额变更 | 957300 | 1037300 | 2019-01-24 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 497555 | 577555 | 2019-01-24 |
章程备案 | 2019-01-24 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市大铲湾港口投资发展有限公司、出资额:174144.250000、出资比例:35.000000;股东名称:现代大铲湾投资控股(香港)有限公司、出资额:323410.750000、出资比例:65.000000; | 股东名称:现代大铲湾投资控股(香港)有限公司、出资额:375410.750000、出资比例:65.000000;股东名称:深圳市大铲湾港口投资发展有限公司、出资额:202144.250000、出资比例:35.000000; | 2019-01-24 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:科技工贸和信息化委员会文件、审批文件号:;审批文件名称:深圳市经济贸易和信息化委员会文件、审批文件号:; | 审批文件名称:《港口经营许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:; | 2018-07-10 |
章程备案 | 2018-07-10 | ||
建设及经营大铲湾一期集装箱码头;为船舶提供码头设施服务;从事码头相关的货物(含大件货、散杂货、散货)及集装箱装卸(含过驳)、仓储、港内运输、中转,集装箱修洗和拆装箱业务,对货物及其包装进行简单加工处理;从事危险货物港口经营;从事车辆滚装服务;提供与码头相关的信息咨询服务。(以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2018-07-10 | ||
建设及经营大铲湾一期集装箱码头,从事与集装箱码头相关的装卸、仓储、港内运输、中转、集装箱修洗和拆装箱业务;提供与集装箱码头相关的信息咨询服务。 | 无 | 2018-07-10 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:辛洪波;董事:JENSENFRANK;副董事长:叶忠孝;董事:卢伟民;董事:黎子明;董事:易志明;董事:曹学昭;董事:彭建强;总经理:黎子明; | 董事:杨子聪;总经理:杨子聪;董事:辛洪波;副董事长:叶忠孝;董事:易志明;董事:曹学昭;董事:卢伟民;董事:彭建强;董事:JENSENFRANK; | 2018-03-13 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:现代大铲湾投资控股(香港)有限公司、出资额:323410.750000、出资比例:65.000000;股东名称:深圳市盐田港投资控股有限公司、出资额:174144.250000、出资比例:35.000000; | 股东名称:现代大铲湾投资控股(香港)有限公司、出资额:323410.750000、出资比例:65.000000;股东名称:深圳市大铲湾港口投资发展有限公司、出资额:174144.250000、出资比例:35.000000; | 2017-08-15 |
章程备案 | 2017-08-15 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:JENSENFRANK;副董事长:叶忠孝;董事:曹学昭;董事:易志明;董事:卢伟民;董事:黎子明;董事:黄旋;董事:左勇权; | 董事:辛洪波;董事:JENSENFRANK;董事:卢伟民;董事:黎子明;董事:易志明;副董事长:叶忠孝;董事:彭建强;董事:曹学昭; | 2017-08-15 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:卢伟民;董事:易志明;董事:LEVESQUEPETERJON;董事:黄旋;董事:曹学昭;副董事长:叶忠孝;董事:左勇权;董事长:KELLY,SEANALOYSIUS(柯礼贤);董事:黎子明; | 董事:JENSENFRANK;董事:卢伟民;董事:易志明;董事:左勇权;董事:曹学昭;董事长:LEVESQUEPETERJON(李国维);董事:黎子明;董事:黄旋;副董事长:叶忠孝; | 2016-10-28 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:曹学昭;董事长:KELLY,SEANALOYSIUS(柯礼贤);其他董事:黄旋;其他董事:卢伟民;其他董事:叶忠孝;其他董事:LEVESQUEPETERJON;其他董事:黎子明;其他董事:易志明;法定代表人:KELLY,SEANALOYSIUS(柯礼贤);其他董事:左勇权; | 其他董事:叶忠孝;其他董事:黄旋;董事长:LEVESQUEPETERJON(李国维);其他董事:黎子明;其他董事:曹学昭;其他董事:易志明;其他董事:左勇权;其他董事:JENSENFRANK;法定代表人:LEVESQUEPETERJON(李国维);其他董事:卢伟民; | 2016-10-28 |
其他事项备案 | 91440300717859891H | 2016-06-14 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:LEVESQUEPETERJON;董事:易志明;董事:曹学昭;董事长:KELLY,SEANALOYSIUS(柯礼贤);董事:卢伟民;董事:黄旋;副董事长:叶忠孝;董事:黎子明;董事:吴福良; | 董事:曹学昭;董事长:KELLY,SEANALOYSIUS(柯礼贤);董事:左勇权;董事:黎子明;副董事长:叶忠孝;董事:卢伟民;董事:黄旋;董事:LEVESQUEPETERJON;董事:易志明; | 2016-03-16 |
投资总额变更 | 707300 | 957300 | 2015-07-28 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 247555 | 497555 | 2015-07-28 |
更多>>视频联播