变更事项 |
变更前内容 |
变更后内容 |
变更日期 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 赵宽* | 董事长 | 2 | 赵广场 | 董事 | 3 | 陈国良 | 董事 | 4 | 李可伟 | 董事 | 5 | 宋立新 | 董事 | 6 | 王宏 | 董事 | 7 | 赵秋萍 | 董事 | 8 | 赵秋萍 | 经理 | 9 | 陈文 | 监事 | 10 | 林东来 | 监事 | 11 | 刘小明 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 赵秋萍* | 董事长 | 2 | 王宏 | 董事 | 3 | 李可伟 | 董事 | 4 | 历光大 | 董事 | 5 | 刘小明 | 董事 | 6 | 宋立新 | 董事 | 7 | 赵广场 | 董事 | 8 | 历光大 | 经理 | 9 | 胡祥铭 | 监事会主席 | 10 | 王茂生 | 监事 | 11 | 赵珂 | 监事 | 12 | 刘峥 | 监事 | 13 | 王晴 | 监事 |
|
2014-08-14 |
法定代表人 |
|
|
2014-08-14 |
认缴的出资额,认缴的出资方式,实缴的出资时间,实缴的出资方式,实缴的出资额,认缴的出资时间 |
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:7289.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京住总集团有限责任公司 | 6889.95 | 企业法人 | 2 | 北京住总装饰有限责任公司 | 400 | 企业法人 |
|
序号 | 姓名/名称 | 出资金额 总计:11213.0(万) | 投资人类型 | 1 | 北京住总集团有限责任公司 | 10813.46 | 企业法人 | 2 | 北京住总装饰有限责任公司 | 400 | 企业法人 |
|
2013-08-22 |
实收资本(金) |
|
|
2013-08-22 |
注册资本 |
|
|
2013-08-22 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 赵宽* | 董事长 | 2 | 郭燕 | 董事 | 3 | 陈国良 | 董事 | 4 | 赵学宪 | 董事 | 5 | 王宏 | 董事 | 6 | 徐长海 | 董事 | 7 | 沈汉通 | 董事 | 8 | 赵秋萍 | 经理 | 9 | 陈文 | 监事 | 10 | 赵广场 | 监事 | 11 | 罗京辉 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 赵宽* | 董事长 | 2 | 赵广场 | 董事 | 3 | 陈国良 | 董事 | 4 | 李可伟 | 董事 | 5 | 宋立新 | 董事 | 6 | 王宏 | 董事 | 7 | 赵秋萍 | 董事 | 8 | 赵秋萍 | 经理 | 9 | 陈文 | 监事 | 10 | 林东来 | 监事 | 11 | 刘小明 | 监事 |
|
2011-03-18 |
董事(理事)、经理、监事 |
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 徐长海* | 董事长 | 2 | 陈国良 | 董事 | 3 | 赵学宪 | 董事 | 4 | 王宏 | 董事 | 5 | 郭燕 | 董事 | 6 | 赵宽 | 董事 | 7 | 沈汉通 | 董事 | 8 | 徐长海* | 总经理 | 9 | 陈文 | 监事 | 10 | 赵广场 | 监事 | 11 | 罗京辉 | 监事 |
|
序号 | 姓名 | 职位 | 1 | 赵宽* | 董事长 | 2 | 郭燕 | 董事 | 3 | 陈国良 | 董事 | 4 | 赵学宪 | 董事 | 5 | 王宏 | 董事 | 6 | 徐长海 | 董事 | 7 | 沈汉通 | 董事 | 8 | 赵秋萍 | 经理 | 9 | 陈文 | 监事 | 10 | 赵广场 | 监事 | 11 | 罗京辉 | 监事 |
|
2010-11-26 |
法定代表人 |
|
|
2010-11-26 |