变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
投资人 | 2015-12-21 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2011-05-05 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2014-05-12 | ||
经营范围 | 房屋开发;组织、兴建、出售住宅和经营性房屋;房屋拆迁服务;房地产咨询;信息咨询(不包括中介服务);投资咨询。 | 房屋开发。组织、兴建、出售住宅和经营性房屋;房屋拆迁服务;房地产咨询;信息咨询(不包括中介服务);投资咨询;销售机械设备。依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。 | 2015-10-09 |
法定代表人 | 李信勇 | 马军 | 2011-05-05 |
更多>>视频联播