变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 蓝海峰,董事;易斐然,董事;陈海勇,监事会主席;何志明,经理(董事会聘用);何志明,董事长(董事会选举);杨四新,监事;付志敏,董事;李海健,职工代表监事;胡森,董事 | 党晓辉,董事;易斐然,董事;陈海勇,监事会主席;何志明,经理(董事会聘用);何志明,董事长(董事会选举);杨四新,监事;付志敏,董事;李海健,职工代表监事;周水忠,董事 | 2023-08-08 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2023-08-08 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2021-09-08 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2000 | 3000 | 2021-09-08 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2021-08-24 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 3000 | 2000 | 2021-08-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何志明,经理;何志明,董事长;李世猷,董事;陈海勇,监事;付志敏,董事;易斐然,董事;谢怀建,董事;高自红,监事会主席;李海健,监事 | 胡森,董事;何志明,经理;何志明,董事长;付志敏,董事;易斐然,董事;陈海勇,监事会主席;李海健,监事;蓝海峰,董事;杨四新,监事 | 2021-06-30 |
章程备案 | 章程修正案 | 2021-06-30 | |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2650 | 3000 | 2021-06-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何志明,经理;何志明,董事长;何志平,董事;付志敏,监事;杨艳,董事;易斐然,董事;谢怀建,董事;高自红,监事会主席;陈海勇,监事 | 何志明,经理;何志明,董事长;李世猷,董事;陈海勇,监事;付志敏,董事;易斐然,董事;谢怀建,董事;高自红,监事会主席;李海健,监事 | 2020-11-02 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 付志敏,监事;高自红,监事(职工代表);何志明,经理(董事会聘用);何志明,董事长(董事会选举);何志平,董事;谢怀建,监事会主席;杨艳,董事;易斐然,董事;晏波元,董事 | 陈海勇,职工代表监事;付志敏,监事;高自红,监事会主席;何志明,经理(董事会聘用);何志明,董事长(董事会选举);何志平,董事;谢怀建,董事;杨艳,董事;易斐然,董事 | 2020-04-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高自红,监事;何志明,经理(董事会聘用);何志明,董事长(董事会选举);何志平,董事;黄育新,董事;廖辉,董事;谢怀建,监事会主席;杨艳,监事;晏波元,董事 | 付志敏,监事;高自红,监事(职工代表);何志明,经理(董事会聘用);何志明,董事长(董事会选举);何志平,董事;谢怀建,监事会主席;杨艳,董事;易斐然,董事;晏波元,董事 | 2018-01-05 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2016-03-02 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2016-03-02 |
高级管理人员备案 | 高自红,监事;何志明,经理(董事会聘用);何志明,董事长(董事会选举);何志平,董事;黄育新,监事会主席;金鑫,董事;李方,董事;廖辉,董事;刘升平,董事;杨艳,监事;晏波元,董事 | 高自红,监事;何志明,经理(董事会聘用);何志明,董事长(董事会选举);何志平,董事;黄育新,董事;廖辉,董事;谢怀建,监事会主席;杨艳,监事;晏波元,董事 | 2015-07-29 |
章程备案 | 章程 | 2015-07-29 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 生产、销售特种照明、光源材料和抗菌环保材料。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。 | 生产、销售:光源材料、紫外光源、紫外消毒净化产品;紫外消毒装置的安装、维护、承包服务。货物进出口、技术进出口。 | 2015-07-29 |
股东备案 | 股东发生备案 | 2011-12-21 | |
注册资本(金)变更 | 2500.0000 | 2650.0000 | 2011-12-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 何志明,经理(董事会聘用);何志明,董事长(董事会选举);何志平,董事;黄育新,监事会主席;金鑫,董事;李赛霞,监事;刘升平,董事;吴彬源,监事;徐洪辉,董事;许欢庆,董事;叶斌,董事 | 高自红,监事;何志明,经理(董事会聘用);何志明,董事长(董事会选举);何志平,董事;黄育新,监事会主席;金鑫,董事;李方,董事;廖辉,董事;刘升平,董事;杨艳,监事;晏波元,董事 | 2011-12-21 |
更多>>视频联播