变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 余永方(董事);张昌贤(董事);肖文(监事);刘庆林(监事);宁顺成(董事);邱世君(监事);赵利民(董事长,董事);杨柳青(董事);张波(董事);孙东岩(监事会主席);陈伟文(监事);何志立(监事);林良荣(董事,总经理);郭飞(董事);陈伟庚(董事);戴振杰(监事); | 禹笑(监事);刘庆林(监事);郭飞(董事);宁顺成(董事);杨柳青(董事);陈伟文(监事);何志立(监事);赵利民(董事长,董事);余永方(董事);张昌贤(董事);肖文(监事);邱世君(监事);刘霞(监事,监事会主席);陈伟庚(董事);郑家辉(董事);林良荣(董事,总经理); | 2020-08-18 |
章程备案 | 章程 | 2020-08-18 | |
高级管理人员备案 | 宁顺成(董事);邱世君(监事);赵利民(董事长,董事);杨柳青(董事);张波(董事);俞志明(董事);孙东岩(监事会主席);李志明(监事);邹田明(董事);陈伟文(监事);何志立(监事);陈树青(董事,总经理);余永方(董事);张昌贤(董事);肖文(监事);陈少宏(监事); | 余永方(董事);张昌贤(董事);肖文(监事);刘庆林(监事);宁顺成(董事);邱世君(监事);赵利民(董事长,董事);杨柳青(董事);张波(董事);孙东岩(监事会主席);陈伟文(监事);何志立(监事);林良荣(董事,总经理);郭飞(董事);陈伟庚(董事);戴振杰(监事); | 2020-03-06 |
法定代表人变更 | 卢达蝶 | 赵利民 | 2018-01-29 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2018-01-29 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2016-03-29 |
股东备案 | 陈嘉,董事;陈进龙,监事;陈少宏,监事;贾颖伟,监事;李维员,董事;李志明,监事;廖水生,董事;刘秉立,监事;陶惠锋,董事,总经理;万和平,监事会主席;王志建,董事;徐啸明,董事;叶涛,监事;俞志明,董事;张波,董事;赵利民,董事长 | 陈少宏,监事;陈树青,董事,总经理;何志立,监事;李志明,监事;卢达蝶,董事长;邱世君,监事;万和平,监事会主席;王文虎,董事;吴文娴,董事;肖文,监事;叶涛,监事;余永方,董事;俞志明,董事;张波,董事;张昌贤,董事;邹田明,董事 | 2016-03-29 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2016-03-29 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2016-03-29 | |
法定代表人变更 | 赵利民 | 卢达蝶 | 2016-03-29 |
更多>>视频联播