变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
注册资本(金)变更 | 850.0000 | 1000.0000 | 2015-06-02 |
章程备案 | 2011-10-26修订章程 | 章程修正案 | 2014-10-20 |
注册资本(金)变更 | 550.0000 | 850.0000 | 2014-10-20 |
股东变更 | 股东发生变更 | 2014-10-20 | |
注册资本(金)变更 | 550.000000 | 850.000000 | 2014-10-20 |
股东备案 | 蔡国麟,董事(佛山投控委派);蔡建民,董事(佛山投控委派);陈本华,董事(佛山投控委派);陈建伟,监事(佛山投控委派);黎伟峰,总经理(南海控股委派);黎伟峰,董事(南海控股委派);李保全,董事长(法定代表人)(羊城通委派);李保全,董事长;李之明,董事(羊城通委派);梁慧鸣,董事(南海控股委派);林巍,董事(羊城通委派);谭伟萼,董事(南海控股委派) | 蔡建民,董事(佛山投控委派);陈本华,董事(佛山投控委派);陈建伟,监事(佛山投控委派);黎伟峰,总经理(南海控股委派);黎伟峰,董事(南海控股委派);李保全,董事长(法定代表人)(羊城通委派);李之明,董事(羊城通委派);林巍,董事(羊城通委派);吴向能,董事(南海控股委派);吴永青,董事(南海控股委派);谢洪东,董事(佛山投控委派) | 2014-10-20 |
经营期限(营业期限)变更 | 2003-06-25 | 2014-08-29 |
更多>>视频联播