变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-09-18 | ||
2019-09-18 | |||
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-09-18 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:林国新;监事:鄢红波; | 监事:杨勇;监事:林国新; | 2018-04-15 |
2018-03-26 | |||
章程备案 | 2017-09-11 | 2018-03-15 | 2018-03-26 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:深圳市宝安区交通局、审批文件号:; | 审批文件名称:《深圳市经营性停车场许可证》、审批文件号:; | 2017-09-15 |
停车服务。 | 2017-09-15 | ||
2017-09-15 | |||
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-09-11 | 2017-09-15 |
兴办实业(具体项目另行审批);物业管理;自有物业租赁;电子技术设备,机械加工,注塑,电镀,热处理,制造电子产品原材料;引进开发新产品及技术咨询服务,国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)。 | 兴办实业(具体项目另行审批);物业管理;自有物业租赁;电子技术设备,机械加工,注塑,电镀,热处理,制造电子产品原材料;引进开发新产品及技术咨询服务,国内商业、物资供销业(不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目)。 | 2017-09-15 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:王秋菊;董事长:鲍青;董事:鲍青;董事:卜维善;监事:鄢红波;董事:周晓阳;董事:陈汉泉;董事:吴平会;监事:林国新;总经理:郑煜华; | 董事:周晓阳;副董事长:卜维善;董事:陈汉泉;董事:郑煜华;总经理:郑煜华;监事:鄢红波;董事:金涛;董事:李斌;监事:林国新;董事长:周剑; | 2016-11-21 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 法定代表人:鲍青;董事长:鲍青;其他董事:鲍青;总经理:郑煜华;其他董事:周晓阳;其他董事:吴平会;其他董事:卜维善;监事:鄢红波;其他董事:王秋菊;监事:林国新;其他董事:陈汉泉; | 其他董事:郑煜华;董事长:周剑;监事:鄢红波;法定代表人:周剑;监事:林国新;其他董事:陈汉泉;其他董事:金涛;其他董事:李斌;其他董事:卜维善;总经理:郑煜华;其他董事:周晓阳; | 2016-11-21 |
其他事项备案 | 91440300192471244C | 2016-07-15 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-07-15 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2014-09-29 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 总经理:吕谦;董事:陈汉泉;监事:林国新;董事:鲍青;董事:卜维善;监事:鄢红波;董事:吴平会;董事:周晓阳;董事长:鲍青;董事:王秋菊; | 监事:鄢红波;董事:王秋菊;董事:卜维善;总经理:郑煜华;董事长:鲍青;董事:陈汉泉;董事:鲍青;董事:周晓阳;监事:林国新;董事:吴平会; | 2014-09-29 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市源兴昌工业有限公司、出资额:600.000000、出资比例:30.000000;股东名称:深圳桑达电子集团有限公司、出资额:1400.000000、出资比例:70.000000; | 股东名称:深圳市源兴昌工业有限公司、出资额:600.000000、出资比例:30.000000;股东名称:中国中电国际信息服务有限公司、出资额:1400.000000、出资比例:70.000000; | 2014-09-29 |
更多>>视频联播