变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2016-03-22 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-08-08 | ||
注册资本 | 122873万元 | 141148万元 | 2017-02-23 |
注册资本 | 121765万元 | 122873万元 | 2016-03-22 |
法定代表人 | 杨光 | 冯云生 | 2015-12-08 |
更多>>视频联播
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事(理事)、经理、监事 | 2016-03-22 | ||
董事(理事)、经理、监事 | 2016-08-08 | ||
注册资本 | 122873万元 | 141148万元 | 2017-02-23 |
注册资本 | 121765万元 | 122873万元 | 2016-03-22 |
法定代表人 | 杨光 | 冯云生 | 2015-12-08 |
更多>>视频联播