变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
董事备案 | 张家铭;陈树人 | 黄瑞正;黄文烈 | 2024-07-17 |
法定代表人变更 | 沈仁德 | 陈允进 | 2024-07-17 |
章程备案 | 2022-02-03章程备案 | 2024-07-17章程备案 | 2024-07-17 |
监事备案 | 邱雅玲 | 徐旻倾 | 2022-11-24 |
董事备案 | 陈树人;许嘉允 | 张家铭;陈树人 | 2022-07-12 |
董事备案 | 陈树人;陈荣坊 | 沈仁德;陈树人 | 2020-04-17 |
章程备案 | 2018-07-30章程备案 | 2019-07-24章程备案 | 2019-09-12 |
名称变更 | 仲信国际租赁有限公司 | 仲信国际融资租赁有限公司 | 2019-09-12 |
经理备案 | 吴凌霄 | 秦焕富 | 2019-04-25 |
章程备案 | 2015-04-10章程备案 | 2018-07-30章程备案 | 2018-08-28 |
法定代表人变更 | 谢明鑫 | 陈国世 | 2018-08-28 |
董事备案 | 陈树人;陈荣坊 | 陈树人;陈荣坊 | 2018-08-28 |
董事备案 | 高丽雪;陈荣坊 | 陈荣坊;陈树人 | 2018-03-02 |
董事备案 | 陈永晋;陈荣坊 | 高丽雪;陈荣坊 | 2017-02-21 |
董事备案 | 郭瑞丰;陈荣坊;陈永晋 | 陈荣坊;陈永晋 | 2015-07-22 |
章程备案 | 2014-07-31章程备案 | 2015-04-10章程备案 | 2015-07-22 |
监事备案 | 邱雅玲 | 邱雅玲 | 2015-07-22 |
注册资本(金)变更 | 31000.0000万人民币 | 43380.2000万人民币 | 2015-07-22 |
章程备案 | 2013-01-07章程备案 | 2014-07-31章程备案 | 2014-11-03 |
董事备案 | 陈永晋;陈荣坊 | 陈荣坊;陈永晋;郭瑞丰 | 2014-11-03 |
更多>>视频联播