变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2020-07-06 | 2021-06-28 | 2021-08-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-17 | 2020-07-06 | 2020-09-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2019-05-14 | 2020-03-17 | 2020-04-07 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 50000 | 300000 | 2019-06-03 |
章程备案 | 2018-11-02 | 2019-05-14 | 2019-06-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-06-03 | ||
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 2019-06-03 | ||
章程备案 | 2018-01-18 | 2018-11-02 | 2018-11-05 |
章程备案 | 2017-01-19 | 2018-01-18 | 2018-02-11 |
许可经营项目变更 | 审批文件名称:无、审批文件号:; | 审批文件名称:无、审批文件号:;审批文件名称:《煤炭经营许可证》、审批文件号:;审批文件名称:《煤炭生产许可证》、审批文件号:; | 2018-02-11 |
2018-02-11 | |||
投资兴办实业(具体项目另行申报);从事物流业务;电子商务服务;国内贸易;经营进出口业务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营;物业租赁。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);从事物流业务(外商投资准入负面清单类除外);电子商务服务(不含增值电信业务);国内贸易;经营进出口业务;在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营(外商投资准入负面清单类除外,具体项目另行申报);物业租赁。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营) | 2018-02-11 | |
煤炭经营。 | 煤炭经营。 | 2018-02-11 | |
章程备案 | 2016-04-29 | 2017-01-19 | 2017-03-15 |
其他事项备案 | 91440300726173031U | 2016-11-24 | |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-11-24 |
章程备案 | 章程备案(包括合伙协议) | 章程备案(包括合伙协议) | 2016-11-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:常张利;董事:陈学安;总经理:陈咏新;董事长:蔡国斌;董事:李谊民;监事:胡金玉;董事:陈咏新; | 董事:冯玮;副董事长:陈咏新;董事:常张利;监事:胡金玉;总经理:冯玮;董事:陈学安;董事长:蔡国斌; | 2016-11-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:李谊民;董事长:曹江林;监事:胡金玉;总经理:蔡国斌;董事:常张利;董事:蔡国斌;董事:陈学安; | 董事:常张利;总经理:陈咏新;董事:陈咏新;董事:陈学安;董事长:蔡国斌;董事:李谊民;监事:胡金玉; | 2014-11-18 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他董事:李谊民;其他董事:蔡国斌;其他董事:陈学安;法定代表人:曹江林;董事长:曹江林;监事:胡金玉;总经理:蔡国斌;其他董事:常张利; | 其他董事:陈咏新;监事:胡金玉;法定代表人:蔡国斌;其他董事:常张利;总经理:陈咏新;其他董事:陈学安;董事长:蔡国斌;其他董事:李谊民; | 2014-11-18 |
更多>>视频联播