变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 何锐驹 | 郭敬谊 | 2020-10-10 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈爱学,董事;何清,董事;何锐驹,董事,董事长;李萍,独立董事;林灿华,监事会主席,职工监事;刘雪涛,董事;刘雪涛,总经理;陆奕燎,董事;苏斌,董事,副董事长;陶兴荣,监事;谢勇,独立董事;杨志斌,监事;周琪,独立董事 | 操宇,董事;曹晖,监事会主席,职工监事;郭敬谊,董事,董事长;华强,独立董事;刘雪涛,董事;刘雪涛,总经理;陆奕燎,董事;陶兴荣,监事;魏军锋,董事,副董事长;温振明,董事;张燎,独立董事;张文忠,监事;周琪,独立董事 | 2020-10-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 陈爱学 | 何锐驹 | 2017-04-20 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2016-03-31 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 140162.978700 | 147511.135100 | 2016-03-31 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈爱学,董事长;范晓军,独立董事;何清,董事;何锐驹,董事;李萍,独立董事;林灿华,监事会主席,职工监事;苏斌,董事;陶兴荣,监事;王明华,董事,总经理;谢勇,独立董事;杨志斌,监事;张磊,董事 | 陈爱学,董事长;何清,董事;何锐驹,董事;李萍,独立董事;林灿华,监事会主席,职工监事;陆奕燎,董事;苏斌,董事;陶兴荣,监事;王明华,董事,总经理;谢勇,独立董事;杨志斌,监事;周琪,独立董事 | 2016-03-31 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 77868.321500 | 140162.978700 | 2015-10-23 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2015-10-23 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2015-09-11 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹晖,董事;陈爱学,董事长;凤良志,独立董事;郭剑锋,职工监事;何锐驹,董事;黄成平,董事;黄焕明,董事;林灿华,监事会主席;王军,独立董事;王明华,董事,总经理;谢勇,独立董事;徐化群,董事;杨志斌,监事;张磊,董事 | 陈爱学,董事长;范晓军,独立董事;何清,董事;何锐驹,董事;李萍,独立董事;林灿华,监事会主席,职工监事;苏斌,董事;陶兴荣,监事;王明华,董事,总经理;谢勇,独立董事;杨志斌,监事;张磊,董事 | 2015-09-11 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2015-03-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹晖,董事;陈爱学,董事长;凤良志,独立董事;郭剑锋,职工监事;何锐驹,董事;黄成平,董事;黄焕明,董事;林灿华,监事会主席;王军,独立董事;王明华,董事,总经理;谢勇,独立董事;徐化群,董事;杨志斌,监事;张磊,董事 | 曹晖,监事(职工);陈爱学,董事长;凤良志,独立董事;何锐驹,董事;黄成平,董事;黄焕明,董事;林灿华,监事会主席;王军,独立董事;王明华,董事,总经理;谢勇,独立董事;徐化群,董事;杨志斌,监事;张磊,董事 | 2015-03-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 曹晖,监事(职工);陈爱学,董事长;凤良志,独立董事;何锐驹,董事;黄成平,董事;黄焕明,董事;林灿华,监事会主席;王军,独立董事;王明华,董事,总经理;谢勇,独立董事;徐化群,董事;杨志斌,监事;张磊,董事 | 曹晖,董事;陈爱学,董事长;凤良志,独立董事;郭剑锋,职工监事;何锐驹,董事;黄成平,董事;黄焕明,董事;林灿华,监事会主席;王军,独立董事;王明华,董事,总经理;谢勇,独立董事;徐化群,董事;杨志斌,监事;张磊,董事 | 2015-03-05 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 59898.708900 | 77868.321500 | 2013-02-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈爱学,董事长;凤良志,独立董事;胡敏珊,独立董事;黄成平,董事;黄焕明,董事;李亮贤,监事会主席;邵念荣,董事;王军,独立董事;王明华,总经理;杨家思,独立董事;杨志斌,监事;曾智垚,监事;郑钟强,董事 | 曹晖,监事(职工);陈爱学,董事长;凤良志,独立董事;黄成平,董事;黄焕明,董事;邵念荣,监事会主席;王军,独立董事;王明华,董事,总经理;谢勇,独立董事;徐化群,董事;杨志斌,监事;张磊,董事 | 2013-02-07 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生备案 | 2013-02-07 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈爱学,董事长;凤良志,独立董事;胡敏珊,独立董事;胡卓章,董事;黄成平,董事;黄焕明,董事;李亮贤,监事会主席;王军,独立董事;杨家思,独立董事;杨志斌,监事;曾智垚,监事;郑钟强,董事 | 陈爱学,董事长;凤良志,独立董事;胡敏珊,独立董事;黄成平,董事;黄焕明,董事;李亮贤,监事会主席;邵念荣,董事;王军,独立董事;王明华,总经理;杨家思,独立董事;杨志斌,监事;曾智垚,监事;郑钟强,董事 | 2011-03-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 凤良志,独立董事;胡敏珊,独立董事;胡卓章,董事;黄焕明,董事;李亮贤,监事会主席;谭庆中,董事长;王军,独立董事;杨家思,独立董事;杨志斌,监事;曾智垚,监事;郑旭龄,董事,总经理;郑钟强,董事 | 陈爱学,董事长;凤良志,独立董事;胡敏珊,独立董事;胡卓章,董事;黄成平,董事;黄焕明,董事;李亮贤,监事会主席;王军,独立董事;杨家思,独立董事;杨志斌,监事;曾智垚,监事;郑钟强,董事 | 2011-03-23 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 谭庆中 | 陈爱学 | 2011-03-23 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 傅丰祥,独立董事;韩正强,副总经理;胡敏珊,独立董事;胡卓章,董事;黄焕明,董事,总经理;李新春,独立董事;舒扬,独立董事;谭庆中,董事长;杨志斌,监事;曾智垚,职工监事;郑旭龄,董事;郑钟强,董事;周倩,监事会主席 | 凤良志,独立董事;胡敏珊,独立董事;胡卓章,董事;黄焕明,董事;李亮贤,监事会主席;谭庆中,董事长;王军,独立董事;杨家思,独立董事;杨志斌,监事;曾智垚,监事;郑旭龄,董事,总经理;郑钟强,董事 | 2010-12-09 |
更多>>视频联播