变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 2019-06-13 | ||
2019-06-13 | |||
章程备案 | 2017-11-06 | 2017-12-06 | 2019-06-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 2019-06-13 | ||
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 监事:宁毛仔;执行董事:范维平; | 执行董事:李老根;监事:潘高华; | 2017-11-30 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-11-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 股东:深圳市物业发展(集团)股份有限公司;股东:深圳市皇城地产有限公司;监事:宁毛仔;法定代表人:范维平;董事长:范维平; | 董事长:李老根;法定代表人:李老根;股东:;监事:潘高华; | 2017-11-30 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东名称:深圳市物业发展(集团)股份有限公司、出资额:2686.500000、出资比例:90.000000;股东名称:深圳市皇城地产有限公司、出资额:298.500000、出资比例:10.000000; | 股东名称:深圳巴士集团股份有限公司、出资额:2985.000000、出资比例:100.000000; | 2017-11-30 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 董事:王秋平;监事:纪伟生;董事长:范维平;董事:李老根;监事:曾兰生;监事:张戈坚;董事:宁毛仔;董事:李忠平; | 执行董事:范维平;监事:宁毛仔; | 2017-06-30 |
章程备案 | 1900-01-01 | 2017-05-16 | 2017-06-30 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 其他:王秋平;法定代表人:范维平;监事:纪伟生;董事长:范维平;其他:李老根;监事:曾兰生;监事:张戈坚;其他:宁毛仔;其他:李忠平; | 董事长:范维平;法定代表人:范维平;监事:宁毛仔; | 2017-06-30 |
2017-06-30 | |||
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-06-06 |
其他事项备案 | 9144030019217731X0 | 2016-06-06 |
更多>>视频联播