变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王永立(监事会主席);赵朝雄(董事长);李娟(董事);唐波(职工监事);张方(副董事长);万辉(总经理);万辉(董事,经理);盛岩(董事);李长平(监事); | 施建军(董事);李长平(监事);李娟(董事);万辉(总经理,副董事长);盛岩(董事);唐波(职工监事);王永立(监事会主席);赵朝雄(董事长); | 2023-05-08 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2023-05-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王永立(监事会主席);李娟(董事);李长平(监事);张方(副董事长);赵朝雄(董事,经理);盛岩(董事);唐波(职工监事);刘彬(董事长); | 王永立(监事会主席);赵朝雄(董事长);李娟(董事);唐波(职工监事);张方(副董事长);万辉(总经理);万辉(董事,经理);盛岩(董事);李长平(监事); | 2022-11-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘彬 | 赵朝雄 | 2022-11-08 |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2022-11-08 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 东莞市虎门港麻涌港区 | 广东省东莞市麻涌镇麻涌新港西路7号 | 2021-02-07 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李长平,监事;林聪,董事;刘彬,董事长;盛岩,董事;唐波,职工代表监事;王永立,监事会主席;张方,副董事长;赵朝雄,董事,经理 | 李长平,监事;李娟,董事;刘彬,董事长;盛岩,董事;唐波,职工代表监事;王永立,监事会主席;张方,副董事长;赵朝雄,董事,经理 | 2019-07-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2019-07-09 | |
章程备案 | 章程 | 章程修正案 | 2019-07-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 赵强 | 刘彬 | 2017-11-23 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程 | 2017-11-23 |
章程备案 | 章程修正案 | 2017-11-23 | |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李长平,监事;聂琦,董事;盛岩,董事;王永立,监事会主席;杨柏根,监事;张方,副董事长;赵朝雄,董事;赵强,董事长 | 李长平,监事;聂琦,董事;盛岩,董事;王永立,监事会主席;张方,副董事长;赵朝雄,董事;赵强,董事长;朱钦,监事 | 2014-06-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李长平,监事;聂琦,董事;盛岩,董事;王永立,监事会主席;杨柏根,监事;张宁,董事长;赵朝雄,董事;赵强,副董事长 | 李长平,监事;聂琦,董事;盛岩,董事;王永立,监事会主席;杨柏根,监事;张方,副董事长;赵朝雄,董事;赵强,董事长 | 2013-05-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张宁 | 赵强 | 2013-05-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李长平,监事;聂琦,董事;盛岩,董事;王芬,董事长;杨柏根,监事;赵朝雄,监事会主席;赵强,董事;郑少平,副董事长 | 李长平,监事;聂琦,董事;盛岩,董事;王永立,监事会主席;杨柏根,监事;张宁,董事长;赵朝雄,董事;赵强,副董事长 | 2012-05-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 王芬 | 张宁 | 2012-05-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2011-08-31 | |
经营范围变更(含业务范围变更) | 筹办公用码头的建设、经营、货物仓储(不含危险品)及配套服务项目(筹办期不得经营)。 | 公用码头的建设、经营、货物仓储(不含危险品)及配套服务。(凭有效许可证经营) | 2011-08-31 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2011-05-17 |
更多>>视频联播