变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 吕衡(监事);聂智江(董事);常忠诚(董事,总经理);胡鉴亮(董事,副总经理);苏霈(监事会主席);钟翔(董事长);鲁晖(监事);陈周勤(副董事长); | 周磊(副总经理);鲁晖(监事);吕衡(监事);聂智江(董事);常忠诚(董事,总经理);胡鉴亮(董事,副总经理);苏霈(监事会主席);钟翔(董事长);陈周勤(副董事长); | 2023-07-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 钟翔(董事长);鲁晖(监事);朱少镇(副董事长);吕衡(监事);聂智江(董事);常忠诚(董事,总经理);胡鉴亮(董事,副总经理);苏霈(监事会主席); | 吕衡(监事);聂智江(董事);常忠诚(董事,总经理);胡鉴亮(董事,副总经理);苏霈(监事会主席);钟翔(董事长);鲁晖(监事);陈周勤(副董事长); | 2023-04-27 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 王丽娟(监事);李新丽(董事长);朱少镇(副董事长);吕衡(监事);韩飞(董事);常忠诚(总经理);胡鉴亮(董事,副总经理);胡学明(董事);高南金(监事会主席); | 钟翔(董事长);鲁晖(监事);朱少镇(副董事长);吕衡(监事);聂智江(董事);常忠诚(董事,总经理);胡鉴亮(董事,副总经理);苏霈(监事会主席); | 2023-01-10 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 胡学明 | 常忠诚 | 2022-07-20 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 李新丽(董事长);朱少镇(副董事长);吕衡(监事);韩飞(董事);胡学明(总经理);胡鉴亮(董事,副总经理);胡学明(董事);高南金(监事会主席);王丽娟(监事); | 王丽娟(监事);李新丽(董事长);朱少镇(副董事长);吕衡(监事);韩飞(董事);常忠诚(总经理);胡鉴亮(董事,副总经理);胡学明(董事);高南金(监事会主席); | 2022-07-20 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李钻 | 胡学明 | 2021-02-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 高南金,监事会主席;韩飞,董事;胡鉴亮,董事,副总经理;胡学明,总经理;李新丽,董事长;李钻,董事;吕衡,监事;王丽娟,监事;朱少镇,副董事长 | 高南金,监事会主席;韩飞,董事;胡鉴亮,董事,副总经理;胡学明,总经理;胡学明,董事;李新丽,董事长;吕衡,监事;王丽娟,监事;朱少镇,副董事长 | 2021-02-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 仇山珊,董事长;高南金,监事会主席;韩飞,董事;胡鉴亮,董事,副总经理;李钻,总经理;李钻,董事;吕衡,监事;王丽娟,监事;朱少镇,副董事长 | 高南金,监事会主席;韩飞,董事;胡鉴亮,董事,副总经理;胡学明,总经理;李新丽,董事长;李钻,董事;吕衡,监事;王丽娟,监事;朱少镇,副董事长 | 2021-02-03 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈周杰,董事,副总经理;仇山珊,董事长;韩飞,董事;黄慧,监事会主席;李钻,总经理;李钻,董事;吕衡,监事;王海龙,监事;朱少镇,副董事长 | 仇山珊,董事长;韩飞,董事;胡鉴亮,董事,副总经理;黄慧,监事会主席;李钻,总经理;李钻,董事;吕衡,监事;王海龙,监事;朱少镇,副董事长 | 2019-07-24 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 仇山珊,董事长;韩飞,董事;胡鉴亮,董事,副总经理;黄慧,监事会主席;李钻,总经理;李钻,董事;吕衡,监事;王海龙,监事;朱少镇,副董事长 | 仇山珊,董事长;高南金,监事会主席;韩飞,董事;胡鉴亮,董事,副总经理;李钻,总经理;李钻,董事;吕衡,监事;王丽娟,监事;朱少镇,副董事长 | 2019-07-24 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 股东发生变更 | 2019-07-24 | |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2019-07-24 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 仇山珊 | 李钻 | 2017-12-19 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2017-12-19 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 批发、零售液化天然气。建设城市燃气管道、加油站和加气站、LNG卫星站及其配套设施(包括装车台、卫星站、槽车等)、小型LNG储罐及其配套设施项目。 | 批发、零售液化天然气;销售燃气配件;技术咨询与服务;建设城市燃气管道、加油站和加气站、LNG卫星站及其配套设施(包括装车台、卫星站、槽车等)、小型LNG储罐及其配套设施项目。 | 2016-06-21 |
章程备案 | 章程修正案 | 章程修正案 | 2016-06-21 |
章程备案 | 2013.12.2章程备案 | 章程修正案 | 2016-06-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈汉城,副董事长;陈周杰,董事,副总经理;仇山珊,董事长;黄慧,监事长;李俊杰,董事;王海龙,监事;曾英杰,监事;张镇浩,总经理;张镇浩,董事 | 陈汉城,副董事长;陈周杰,董事,副总经理;仇山珊,董事长;黄慧,监事长;李俊杰,董事;李钻,总经理;李钻,董事;王海龙,监事;曾英杰,监事 | 2016-06-21 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 陈汉城,副董事长;陈周杰,董事,副总经理;仇山珊,董事长;黄慧,监事长;刘(女韦),监事;卢卫军,董事;曾英杰,监事;张镇浩,总经理;张镇浩,董事 | 陈汉城,副董事长;陈周杰,董事,副总经理;仇山珊,董事长;黄慧,监事长;李俊杰,董事;王海龙,监事;曾英杰,监事;张镇浩,总经理;张镇浩,董事 | 2015-03-18 |
经营范围变更(含业务范围变更) | 批发、零售液化天然气(有效期至2016年8月22日)。建设城市燃气管道、加油站和加气站、LNG卫星站及其配套设施(包括装车台、卫星站、槽车等)、小型LNG储罐及其配套设施项目(有效期至2014年5月18日)。 | 批发、零售液化天然气。建设城市燃气管道、加油站和加气站、LNG卫星站及其配套设施(包括装车台、卫星站、槽车等)、小型LNG储罐及其配套设施项目。 | 2014-08-25 |
更多>>视频联播