变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
章程备案 | 旧章程 | 2021-12-02注册资本 | 2022-01-25 |
注册资本(金)变更 | 51499.9244万人民币 | 52735.824500万人民币 | 2022-01-25 |
董事备案 | 张上志连辉球王其洋傅永强曾昌源朱庆添艾伟强张太坚黄浩 | 曾昌源钱斌连辉球张上志傅永强艾伟强朱庆添王其洋宋毅 | 2021-04-23 |
注册资本(金)变更 | 50000万人民币 | 51499.924400万人民币 | 2020-11-05 |
监事备案 | 范宗里陈建锋许剑雯陈辉农骆志雄沈春荣张闽璐 | 许剑雯陈辉农骆志雄沈春荣张闽璐陈建锋邓旺灶 | 2020-11-05 |
章程修正案备案 | 旧章程 | 2020-08-12注册资本 | 2020-11-05 |
董事备案 | 傅永强朱庆添王其洋曾昌源黄浩连辉球张上志张太坚 | 曾昌源连辉球傅永强朱庆添黄浩王其洋张上志张太坚艾伟强 | 2019-10-29 |
章程修正案备案 | 旧章程 | 2019-06-21二十一、二十二、六十二、六十三、八十一、八十六、九十三、一百、一百二十、一百五十一、一百七十七条 | 2019-08-12 |
董事备案 | 苏朝强曾昌源张太坚王其洋吴昌秋连辉球黄浩张上志朱庆添 | 张上志曾昌源傅永强朱庆添王其洋连辉球黄浩张太坚 | 2019-08-12 |
监事备案 | 许剑雯范宗里颜爱华张永红陈建锋张春香骆志雄 | 范宗里陈建锋骆志雄许剑雯陈辉农沈春荣张闽璐 | 2019-08-12 |
董事备案 | 张上志连辉球吴昌秋曾昌源朱庆添苏朝强苏丽玲黄浩张太坚 | 王其洋连辉球朱庆添张上志苏朝强曾昌源黄浩张太坚吴昌秋 | 2019-01-02 |
章程修正案备案 | 旧章程 | 2018-07-23十七项 | 2018-07-23 |
监事备案 | 陈建锋骆志雄傅永强颜爱华范宗里许剑雯张春香 | 许剑雯骆志雄张春香颜爱华陈建锋范宗里张永红 | 2018-04-20 |
章程备案 | 旧章程 | 2017-06-23新章程 | 2017-11-27 |
监事备案 | 许剑雯吴海新颜爱华张美容范宗里骆志雄张春香 | 颜爱华骆志雄范宗里许剑雯张春香傅永强陈建锋 | 2017-11-27 |
董事备案 | 黄浩张上志朱庆添连辉球吴昌秋曾昌源戴承诚苏丽玲张太坚 | 连辉球朱庆添黄浩吴昌秋苏丽玲张上志曾昌源张太坚苏朝强 | 2017-11-27 |
联络员备案 | 刘琦林 | 许剑雯 | 2017-06-08 |
章程修正案备案 | 旧章程 | 2015-09-25法定代表人 | 2016-01-06 |
法定代表人变更 | 杜永跃 | 张上志 | 2016-01-06 |
监事备案 | 程小宏张美容王幼秀鞠伟闽伍英杨智海李联芳 | 张美容许剑雯张春香骆志雄颜爱华范宗里吴海新 | 2016-01-06 |
更多>>视频联播