变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 朱闻达 | 陈升 | 2019-02-28 |
法定代表人变更 | 顾炜 | 朱闻达 | 2017-03-24 |
经营范围变更 | 从事投资、建设、管理加气(油)站基础设施;提供加气(油)站设备的设计、安装、维修保养;销售燃料油、重油。 | 燃气经营;从事投资、建设、管理加气(油)站基础设施;提供加气(油)站设备的设计、安装、维修保养;销售燃料油、重油。 | 2015-04-15 |
章程备案 | 章程修正案 | 2015-04-15 | |
股东备案 | 中海油东莞新能源有限公司塘厦石潭埔加气站 | 2015-04-15 | |
股东备案 | 顾炜,董事长;洪俊鹏,副董事长;洪亚兰,监事;霍林,监事会主席;练金池,董事;龙希强,监事;聂智江,董事;彭建军,监事;文江辉,监事;吴祥新,监事;尤伟,董事 | 顾炜,董事长;洪俊鹏,副董事长;洪亚兰,监事;霍林,监事会主席;江海宁,监事;练金池,董事;龙希强,监事;聂智江,董事;彭建军,监事;文江辉,监事;尤伟,董事 | 2015-04-15 |
股东备案 | 顾炜,监事会主席;洪俊鹏,副董事长;洪亚兰,监事;彭建军,监事;汪瀛,监事;文江辉,监事;吴祥新,监事;杨萌,董事;尤伟,董事;岳云伏,董事;朱建文,董事长 | 顾炜,董事长;洪俊鹏,副董事长;洪亚兰,监事;霍林,监事会主席;练金池,董事;龙希强,监事;聂智江,董事;彭建军,监事;文江辉,监事;吴祥新,监事;尤伟,董事 | 2014-03-17 |
法定代表人变更 | 朱建文 | 顾炜 | 2014-03-17 |
更多>>视频联播