变更信息
变更事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | 变更日期 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李雄伟 | 熊建平 | 2021-07-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无锡国联实业投资集团有限公司,无锡市市政公用产业集团有限公司,无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 光大环保(中国)有限公司,无锡市市政公用产业集团有限公司,无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 2021-07-27 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无锡国联实业投资集团有限公司,无锡市市政公用产业集团有限公司 | 无锡国联实业投资集团有限公司,无锡市市政公用产业集团有限公司,无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 2021-06-28 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无锡市市政公用产业集团有限公司,无锡国联实业投资集团有限公司,中国恩菲工程技术有限公司 | 无锡国联实业投资集团有限公司,无锡市市政公用产业集团有限公司 | 2019-10-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 潘可荣 | 李雄伟 | 2019-10-12 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 许启明 | 潘可荣 | 2017-05-04 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 无锡市市政公用产业集团有限公司,无锡国联环保能源集团有限公司,中国恩菲工程技术有限公司 | 无锡市市政公用产业集团有限公司,无锡国联实业投资集团有限公司,中国恩菲工程技术有限公司 | 2016-10-25 |
更多>>视频联播